EP0298442 - Pumpe und Verfahren zur Abscheidung von Gas aus einem zu fördernde Fluidum [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten A. AHLSTROM CORPORATION 29600 Noormarkku / FI | [N/P] |
Frühere [1991/02] | Für alle benannten Staaten A. AHLSTROM CORPORATION FIN-29600 Noormarkku / FI | ||
Frühere [1989/39] | Für alle benannten Staaten A. AHLSTROM CORPORATION SF-29600 Karhula / FI | ||
Frühere [1989/02] | Für alle benannten Staaten A. AHLSTROM CORPORATION FIN-29600 Noormarkku / FI | Erfinder | 01 /
Niskanen, Toivo Maariankatu 10B 18 SF-49400 Hamina / FI | [1989/02] | Vertreter | Füchsle, Klaus, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Frühere [1989/02] | Füchsle, Klaus, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88110778.3 | 06.07.1988 | [1989/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19870002967 | 06.07.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 872967 | [1989/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0298442 | Datum: | 11.01.1989 | Sprache: | EN | [1989/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0298442 | Datum: | 05.04.1989 | Sprache: | EN | [1989/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0298442 | Datum: | 01.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.02.1989 | Klassifikation | IPC: | F04D9/00, F04D29/70 | [1989/02] | CPC: |
F04D29/708 (EP,US);
F04D9/003 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pumpe und Verfahren zur Abscheidung von Gas aus einem zu fördernde Fluidum | [1989/02] | Englisch: | A pump and a method of separating gas by such from a fluid to be pumped | [1989/02] | Französisch: | Pompe et procédé de séparation de gaz du fluide à pomper | [1989/02] | Prüfungsverfahren | 06.07.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1989/02] | 07.06.1989 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 13.12.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.1989 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 29.03.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.02.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 01.04.1992 | GR | 01.04.1992 | IT | 01.04.1992 | NL | 01.04.1992 | GB | 06.07.1992 | CH | 31.07.1992 | LI | 31.07.1992 | LU | 31.07.1992 | [2007/52] |
Frühere [2000/04] | BE | 01.04.1992 | |
GR | 01.04.1992 | ||
IT | 01.04.1992 | ||
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
LU | 31.07.1992 | ||
Frühere [1999/52] | BE | 01.04.1992 | |
IT | 01.04.1992 | ||
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
LU | 31.07.1992 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 01.04.1992 | |
IT | 01.04.1992 | ||
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
Frühere [1993/47] | BE | 01.04.1992 | |
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
Frühere [1993/23] | BE | 01.04.1992 | |
NL | 01.04.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
Frühere [1993/01] | BE | 01.04.1992 | |
NL | 01.04.1992 | ||
Frühere [1992/48] | NL | 01.04.1992 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]NL80028C ; | [X]FR456863 (CIE GENERALE D ELECTRICITE DE [FR]); | [X]US1345895 (LAURENT SEGUIN); | [A]DE858357 (EISELE SOEHNE FRANZ); | [X]DE862563 (EISELE SOEHNE FRANZ); | [X]DE864953 (EISELE SOEHNE FRANZ); | [X]DE1023671 (JOSEF EISELE); | [X]US3435771 (RIPLE JAMES C); | [A]DE2312022 (GOESTA LARSSONS MEK VERKSTAD A); | [A]US3944406 (JAGUSCH LEONHARD, et al); | [X]US4194893 (RUSSELL WALTER W [GB], et al) |