Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE74406T | 15.04.1992 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP88110778 | 06.07.1988 | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0298442 | Globale Akte | 01.04.1992 | B1 | EP0298442 | 05.04.1989 | A3 | EP0298442 | 11.01.1989 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3869679D1 | 07.05.1992 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2031182T | 01.12.1992 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FI872967 | 07.01.1989 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH01159494 | 22.06.1989 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU1789037 | 15.01.1993 | C | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US4921400 | 01.05.1990 | A | Prioritätsnummer | Datum | FI872967 | 06.07.1987 |