EP0303963 - Verfahren und Anlage zur Calcinierung von Kalkstein [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.03.1993 [1993/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DEUTSCHE FILTERBAU GMBH Postfach 26 01 52 40094 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1989/08] | Für alle benannten Staaten DEUTSCHE FILTERBAU GMBH Postfach 26 01 52 D-40094 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
Hartweck, Winfried, G. Dr. Dipl.-Phys. Wittgatt 14 D-4000 Düsseldorf-Wittlaer / DE | 02 /
Hahn, Karl Ulrich. Ing.(grad.) Am Franzosensiepen 65a D-4600 Dortmund 50 / DE | [1989/08] | Vertreter | Meinig, Karl-Heinz, et al PATENTANWÄLTE PFENNING MEINIG & PARTNER ANWALTSSOZIETÄT Mozartstrasse 17 D-80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/08] | Meinig, Karl-Heinz, Dipl.-Phys., et al PATENTANWÄLTE PFENNING MEINIG & PARTNER ANWALTSSOZIETÄT Mozartstrasse 17 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88113020.7 | 10.08.1988 | [1989/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873727218 | 14.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3727218 | [1989/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0303963 | Datum: | 22.02.1989 | Sprache: | DE | [1989/08] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0303963 | Datum: | 17.01.1990 | Sprache: | DE | [1990/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.11.1989 | Klassifikation | IPC: | F27B1/00, C04B2/12, F27B1/08 | [1989/08] | CPC: |
F27B1/22 (EP,US);
C04B2/108 (EP,US);
F27B1/08 (EP,US);
Y02P10/143 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, IT [1989/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Anlage zur Calcinierung von Kalkstein | [1989/08] | Englisch: | Process and installation for the calcination of limestone | [1989/08] | Französisch: | Procédé et dispositif pour la calcination de pierre à chaux | [1989/08] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 17.07.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/37] | 31.03.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.05.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.09.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/10] | 08.10.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1993/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.1992 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE2710205 (SUEDDEUTSCHE KALKSTICKSTOFF); | [Y]DE2748510 (PERLMOOSER ZEMENTWERKE AG); | [Y]DE3334686 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]); | [XP]AT386610B (VOEST ALPINE AG [AT]); | [A]FR2104443 (EBARA INFILCO); | [A]DE349726 (SCHMELZ UND HUETTENWERK OBERSC); | [AD]DE2647021 (SUEDDEUTSCHE KALKSTICKSTOFF) |