EP0303268 - Methode, um Metallstrukturen korrosionsbeständig, schalldicht und erschütterungssicher zu machen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.01.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.01.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.03.1994 [1994/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | [N/P] |
Frühere [1989/07] | Für alle benannten Staaten NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | Erfinder | 01 /
Horiki, Seinosuke c/o NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5, Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | 02 /
Makino, Reiji c/o NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5, Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | [1989/07] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/07] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88113062.9 | 11.08.1988 | [1989/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19870201309 | 12.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20130987 | JP19870239249 | 24.09.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23924987 | [1989/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0303268 | Datum: | 15.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0303268 | Datum: | 10.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.1988 | Klassifikation | IPC: | B62D25/20, B60R13/08, B05D1/32, B05C21/00 | [1989/07] | CPC: |
B05B12/20 (EP);
B05B12/26 (EP);
B05D1/32 (EP,KR);
B62D25/2072 (EP);
B60R13/0861 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1989/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Methode, um Metallstrukturen korrosionsbeständig, schalldicht und erschütterungssicher zu machen | [1989/07] | Englisch: | A method for making metal structures corrosion,sound and vibration-proof | [1989/07] | Französisch: | Méthode pour faire des structures en métal anticorrosif insonore et résistant aux vibrations | [1989/07] | Prüfungsverfahren | 01.08.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/39] | 21.02.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.01.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.02.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.09.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.09.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]FR1451734 (METALLGESELLSCHAFT AG); | [Y]EP0207720 (NAGOYA OILCHEMICAL [JP]); | [A]GB2143463 (HONDA MOTOR CO LTD); | [A]US4255482 (UDAGAWA NOBUO); | [A]DE2034180 |