EP0311770 - Atemtherapiegerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.03.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raupach, Udo, Dr. Erlenstrasse 25 D-91477 Markt Bibart / DE | [1989/16] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1989/16] | Vertreter | Meyer-Roedern, Giso Bergheimer Strasse 10-12 69115 Heidelberg / DE | [N/P] |
Frühere [1989/16] | Meyer-Roedern, Giso, Dr. Bergheimer Strasse 10-12 D-69115 Heidelberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88113210.4 | 16.08.1988 | [1989/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873727134 | 14.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3727134 | [1989/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0311770 | Datum: | 19.04.1989 | Sprache: | DE | [1989/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0311770 | Datum: | 09.08.1989 | Sprache: | DE | [1989/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0311770 | Datum: | 19.05.1993 | Sprache: | DE | [1993/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.1989 | Klassifikation | IPC: | A61M15/00, A63B23/00 | [1989/28] | CPC: |
A61M15/0086 (EP);
A61M15/00 (EP);
A61M15/0016 (EP);
A63B23/18 (EP);
A61M15/009 (EP)
|
Frühere IPC [1989/16] | A61M15/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Atemtherapiegerät | [1989/16] | Englisch: | Device for respiration therapy | [1989/16] | Französisch: | Dispositif pour thérapie respiratoire | [1989/16] | Prüfungsverfahren | 09.02.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/15] | 27.05.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.09.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.06.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.07.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 06.11.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.11.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.02.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.02.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.02.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/19] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 08.07.1992 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.07.1992 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.07.1992 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 19.05.1993 | ES | 19.05.1993 | FR | 19.05.1993 | GB | 19.05.1993 | GR | 19.05.1993 | IT | 19.05.1993 | NL | 19.05.1993 | SE | 19.05.1993 | AT | 16.08.1993 | CH | 31.08.1993 | LI | 31.08.1993 | LU | 31.08.1993 | [2004/35] |
Frühere [2002/24] | BE | 19.05.1993 | |
ES | 19.05.1993 | ||
GB | 19.05.1993 | ||
GR | 19.05.1993 | ||
IT | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
AT | 16.08.1993 | ||
CH | 31.08.1993 | ||
LI | 31.08.1993 | ||
LU | 31.08.1993 | ||
FR | 08.10.1993 | ||
Frühere [2000/04] | BE | 19.05.1993 | |
GB | 19.05.1993 | ||
GR | 19.05.1993 | ||
IT | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
AT | 16.08.1993 | ||
CH | 31.08.1993 | ||
LI | 31.08.1993 | ||
LU | 31.08.1993 | ||
FR | 08.10.1993 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 19.05.1993 | |
GB | 19.05.1993 | ||
IT | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
AT | 16.08.1993 | ||
CH | 31.08.1993 | ||
LI | 31.08.1993 | ||
FR | 08.10.1993 | ||
Frühere [1995/02] | BE | 19.05.1993 | |
GB | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
AT | 16.08.1993 | ||
CH | 31.08.1993 | ||
LI | 31.08.1993 | ||
FR | 08.10.1993 | ||
Frühere [1994/31] | BE | 19.05.1993 | |
GB | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
CH | 31.08.1993 | ||
LI | 31.08.1993 | ||
FR | 08.10.1993 | ||
Frühere [1994/24] | BE | 19.05.1993 | |
GB | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
FR | 08.10.1993 | ||
Frühere [1994/22] | BE | 19.05.1993 | |
GB | 19.05.1993 | ||
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
Frühere [1994/09] | BE | 19.05.1993 | |
NL | 19.05.1993 | ||
SE | 19.05.1993 | ||
Frühere [1994/02] | NL | 19.05.1993 | |
SE | 19.05.1993 | ||
Frühere [1994/01] | NL | 19.05.1993 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3635214 (RAND WILLIAM A, et al); | [Y]US3826247 (RUSKIN A, et al); | [Y]US4231375 (BOEHRINGER JOHN R, et al); | [Y]US4403616 (KING GEORGE E [US]); | [Y]DE8625936U |