EP0310107 - Koaxialer Anlasser [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.10.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.10.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.12.1993 [1993/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1989/26] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [1989/14] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Isozumi, Shuzoo c/o Mitsubishi Denki K.K. Himeji Works No. 840, Chiyoda-ku Himeji-shi Hyogo / JP | [1989/14] | Vertreter | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/14] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88116170.7 | 30.09.1988 | [1989/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19870248429 | 01.10.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24842987 | JP19870248430 | 01.10.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24843087 | JP19870252983 | 07.10.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25298387 | [1989/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0310107 | Datum: | 05.04.1989 | Sprache: | EN | [1989/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0310107 | Datum: | 16.12.1992 | Sprache: | EN | [1992/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.1989 | Klassifikation | IPC: | F02N15/06 | [1989/14] | CPC: |
F02N15/066 (EP,US);
F02N11/00 (KR);
F02N15/023 (EP,US);
Y10T74/132 (EP,US);
Y10T74/137 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [1989/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Koaxialer Anlasser | [1989/14] | Englisch: | Coaxial starter | [1989/14] | Französisch: | Démarreur coaxial | [1989/14] | Prüfungsverfahren | 28.04.1989 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 09.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/32] | 21.08.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.08.1989 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 23.02.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.07.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.11.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.05.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.1991 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.12.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.12.1991 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 01.04.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.06.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.09.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.09.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.09.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB994887 (ESPANOLA MAGNETOS S A FEMSA FA); | [XP]WO8802567 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) |