Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
21.10.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.12.1993 [1993/49] |
30.10.1992 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 16.12.1992 [1992/51] |
17.08.1989 | Erster Prüfungsbericht | |
20.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 09.08.1989 [1989/32] |
08.05.1989 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 28.06.1989 [1989/26] |
18.02.1989 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.04.1989 [1989/14] |