EP0364616 - Handbetätigbare Austragvorrichtung mit einem Auslösehebel, Drallvorrichtung und Vorrichtung zur Änderung des Strömungszustandes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.07.1993 [1993/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tada, Atsushi 2-6-3 Kakinokizaka Meguro-ku Tokyo / JP | [1990/17] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1990/17] | Vertreter | Müller, Hans-Jürgen, et al Müller Schupfner & Partner Patentanwälte Bavariaring 11 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/17] | Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing., et al Müller, Schupfner & Gauger Postfach 10 11 61 D-80085 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88117296.9 | 18.10.1988 | [1990/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0364616 | Datum: | 25.04.1990 | Sprache: | EN | [1990/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0364616 | Datum: | 29.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.1989 | Klassifikation | IPC: | B05B11/00 | [1990/17] | CPC: |
B05B11/1004 (EP,US);
B05B11/1011 (EP,US);
B05B11/1095 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL [1990/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Handbetätigbare Austragvorrichtung mit einem Auslösehebel, Drallvorrichtung und Vorrichtung zur Änderung des Strömungszustandes | [1990/17] | Englisch: | A manually operated trigger type dispenser, a spinner for use in the dispenser, and a flow-pattern switching mechanism for use in the dispenser | [1990/17] | Französisch: | Distributeur à gâchette actionné manuellement, dispositif pour agréer un tourbillon, mécanisme pour modifier le régime d'écoulement | [1990/17] | Prüfungsverfahren | 27.04.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/26] | 01.08.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.08.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.01.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.04.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]JP63272675 ; | [A]EP0040850 (ETHYL PROD [US]); | [A]DE3340869 (PFEIFFER ERICH GMBH & CO KG [DE]); | [A]US4538745 (DUNNING WALTER B [US], et al) | [E] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 13, no. 71 (M-799)[3419], 10th November 1988; & JP-A-63 272 675 (ATSUSHI TADA) 10-11-1988, & JP63272675 A 00000000 |