blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0315052

EP0315052 - Kreuzstromwärmetauscher aus Kunststoff [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung zurückgewiesen
Status aktualisiert am  20.06.1990
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip20.06.1990Zurückweisung der Anmeldungveröffentlicht am 08.08.1990 [1990/32]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Röhm GmbH
Kirschenallee
D-64293 Darmstadt / DE
[1989/19]
Erfinder01 / Emmerich, Friedel
Weinbergstrasse 29a
D-6104 Seeheim-Jugenheim / DE
02 / Franitza, Dieter
Karlsbader Strasse 10
D-6100 Darmstadt / DE
03 / Hartmann, Heinrich
In der Aue 17a
D-6101 Reichelsheim / DE
04 / Kerk, Klaus
Bessunger Strasse 10a
D-6103 Griesheim / DE
[1989/19]
Anmeldenummer, Anmeldetag88117901.427.10.1988
[1989/19]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE19870014559U02.11.1987         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8714559 U
[1989/19]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP0315052
Datum:10.05.1989
Sprache:DE
[1989/19]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP02.02.1989
KlassifikationIPC:F28D9/02, F28F3/12
[1989/19]
CPC:
F28D9/0062 (EP,US); B27N5/02 (EP); F28F21/065 (EP,US);
Y10S165/384 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL,   SE [1989/19]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Kreuzstromwärmetauscher aus Kunststoff[1989/19]
Englisch:Cross-flow heat-exchanger made of plastic[1989/19]
Französisch:Echangeur de chaleur à courants croisés fait de plastique[1989/19]
Akte vernichtet:01.07.1996
Prüfungsverfahren03.08.1989Prüfungsantrag gestellt  [1989/39]
04.08.1989Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt
27.09.1989Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
27.09.1989Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja
30.01.1990Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
22.02.1990Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
03.03.1990Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
15.03.1990Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [1990/32]
16.03.1990Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/32]
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[Y]EP0044561  (MUANYAGIPARI KUTATO INTEZET [HU]);
 [Y]US3274672  (FRANKLYN DORE);
 [A]FR2318398  (MUNTERS AB CARL [SE]);
 [A]US1409967  (EMILE PRAT);
 [AD]DE3137296  (SCHULZE BERGE OTTO, et al);
 [A]FR2449261  (HOVAL INTERLIZ AG [LI]);
 [A]US2959401  (BURTON JAMES C)
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.