EP0319880 - Palettenvorschubanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.02.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.02.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.04.1991 [1991/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Radlmair, Josef Sonnenwiesenstrasse 20 8280 Kreuzlingen / CH | [N/P] |
Frühere [1989/24] | Für alle benannten Staaten Radlmair, Josef Sonnenwiesenstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen / CH | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1989/24] | Vertreter | Troesch, Hans Alfred, et al Troesch Scheidegger Werner AG Siewerdtstrasse 95 8050 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [1989/24] | Troesch, Hans Alfred, Dr. sc. techn., et al Troesch Scheidegger Werner AG Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88120232.9 | 03.12.1988 | [1989/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19870004860 | 11.12.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 486087 | CH19880002535 | 04.07.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 253588 | [1989/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0319880 | Datum: | 14.06.1989 | Sprache: | DE | [1989/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.04.1989 | Klassifikation | IPC: | B65G25/10, B65G1/08 | [1989/24] | CPC: |
B65G25/10 (EP);
B65G1/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Palettenvorschubanlage | [1989/24] | Englisch: | Feeding device for pallets | [1989/24] | Französisch: | Dispositif d'avance pour palettes | [1989/24] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 19.07.1989 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 06.12.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/05] | 08.03.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.03.1990 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 19.09.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/15] | 22.10.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1991/15] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.01.1991 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]US3658173 ; | [YD]US4212584 ; | [X]DE3006143 ; | [Y]US4600120 ; | [AD]EP0196582 |