EP0323609 - Verfahren zur Herstellung eines wenig gefärbten Inden-Cumaron-Harzes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 27.03.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.1997 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 14.05.1997 [1997/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Oil Co., Ltd. 1-3-12, Nishishimbashi Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1989/28] | Für alle benannten Staaten NIPPON OIL CO., LTD. 1-3-12, Nishishimbashi Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Sato, Hisatake 1-22-12, Nakatehara Kohhoku-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | 02 /
Makino, Masaharu 4-4-6, Higashiterao Tsurumi-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [1989/28] | Vertreter | advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft Tappe mbB Widenmayerstraße 4 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/28] | Dr. Elisabeth Jung Dr. Jürgen Schirdewahn Dipl.-Ing. Claus Gernhardt Postfach 40 14 68 D-80714 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88121403.5 | 21.12.1988 | [1989/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19870332279 | 29.12.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 33227987 | [1989/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0323609 | Datum: | 12.07.1989 | Sprache: | EN | [1989/28] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0323609 | Datum: | 12.12.1990 | Sprache: | EN | [1990/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.1990 | Klassifikation | IPC: | C08F244/00 | [1989/28] | CPC: |
C08F244/00 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1989/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines wenig gefärbten Inden-Cumaron-Harzes | [1989/28] | Englisch: | Method for preparing light-coloured indene-coumarone resin | [1989/28] | Französisch: | Méthode de préparation d'une résine indène-coumarone peu colorée | [1989/28] | Prüfungsverfahren | 20.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 03.07.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.04.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 13.12.1996 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1997/20] | 23.12.1996 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.12.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.12.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.1996 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB946379 (NEVILLE CHEMICAL CO) | [A] - CHEMISCHES ZENTRALBLATT, Nr. 16, 1962, page 5864; W.W. SSALNIKOW: "Die Gewinnung von Cumaronharzen durch katalytische und thermische Polymerisation" |