EP0282122 - Lasttragender Boden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 03.01.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Talson Transport Engineering B.V. Vondellaan 15 NL-5591 CK Heeze / NL | [1988/37] | Erfinder | 01 /
Thunnissen, Kees Wim Boslaan 50 NL-5691 CX Son / NL | [1988/37] | Vertreter | Boelsma, Gerben Harm, et al Exter Polak & Charlouis B.V. (EP&C) P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [N/P] |
Frühere [1988/37] | Boelsma, Gerben Harm, Ir., et al van Exter Polak & Charlouis B.V., P.O. Box 3241 NL-2280 GE Rijswijk / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88200368.4 | 24.02.1988 | [1988/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19870000453 | 24.02.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8700453 | [1988/37] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0282122 | Datum: | 14.09.1988 | Sprache: | EN | [1988/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0282122 | Datum: | 24.07.1991 | Sprache: | EN | [1991/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.1988 | Klassifikation | IPC: | B60P1/52, B60P1/36 | [1988/37] | CPC: |
B60P1/52 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1988/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lasttragender Boden | [1988/37] | Englisch: | Load carrying floor | [1988/37] | Französisch: | Plancher de chargement | [1988/37] | Prüfungsverfahren | 14.03.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/20] | 27.06.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.07.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.09.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.01.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 05.10.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 16.01.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 25.01.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.03.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.03.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
24.04.1992
21.05.1992
ADMISSIBLE Ancra Jungfalk GmbH Richard-Stocker-Str. 19 D-78234 Engen / DE Vertreter des Einsprechenden Hiebsch, Gerhard F., et al, et al Hiebsch Behrmann Wagner Patentanwälte Hegau-Tower Maggistrasse 5 (10. OG) 78224 Singen / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.04.1992
21.05.1992
ADMISSIBLE Ancra Jungfalk GmbH Richard-Stocker-Str. 19 D-78234 Engen / DE Vertreter des Einsprechenden Hiebsch, Gerhard F., et al, et al Hiebsch Behrmann Nüsse Patentanwälte Postfach 464 78204 Singen / DE | ||
Frühere [1992/25] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.04.1992
21.05.1992
ADMISSIBLE Ancra Jungfalk GmbH Richard-Stocker-Str. 19 D-78234 Engen / DE Vertreter des Einsprechenden Hiebsch, Gerhard F., Dipl.-Ing., et al, et al Hiebsch & Peege Patentanwälte Postfach 464 D-78204 Singen / DE | 13.05.1992 | Nr. 01: Hinweis auf Mängel im Einspruch | 19.05.1992 | Nr. 01: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch | 04.06.1992 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 05.01.1993 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 28.07.1993 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 03.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 29.09.1994 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 09.10.1994 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [1995/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB543658 (BROMILOW AND EDWARDS LTD, et al); | [A]CH447932 (RAPIDS STANDARD CO INC [US]); | [A]GB1315926 (DUSZKA S); | [YD]EP0002106 (HYDRAROLL LTD [GB]); | [AD]EP0081695 (SCHUCHEN ROBERT ERICH [DE]) |