EP0293974 - Verwendung von Sulfomucopolysacchariden zur therapeutischen Behandlung von Krankheiten des Alzheimertyps [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.07.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.09.1992 [1992/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Crinos Industria Farmacobiologica S.p.A. Piazza XX Settembre, n. 2 I-22079 Villa Guardia Como / IT | [N/P] |
Frühere [1988/49] | Für alle benannten Staaten Crinos Industria Farmacobiologica S.p.A. Piazza XX Settembre, n. 2 I-22079 Villa Guardia Como / IT | Erfinder | 01 /
Cornelli, Umberto Via Beato Angelico 23/A I-20133 Milano / IT | 02 /
Ban, Thomas A. 2304 Valley Brook Road Nashville TN 37215 / US | [1988/49] | Vertreter | Dragotti, Gianfranco, et al Dragotti & Associati Srl Via Nino Bixio, 7 20129 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1988/49] | Dragotti, Gianfranco, et al SAIC BREVETTI s.r.l. Galleria San Babila, 4/D I-20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88201047.3 | 24.05.1988 | [1988/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19870020698 | 28.05.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2069887 | [1988/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0293974 | Datum: | 07.12.1988 | Sprache: | EN | [1988/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0293974 | Datum: | 25.09.1991 | Sprache: | EN | [1991/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.1988 | Klassifikation | IPC: | A61K31/725 | [1988/49] | CPC: |
A61K31/715 (EP,US);
A61P25/28 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, LI, LU, NL, SE [1988/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verwendung von Sulfomucopolysacchariden zur therapeutischen Behandlung von Krankheiten des Alzheimertyps | [1988/49] | Englisch: | Use of sulfomucopolysaccharides in the therapeutical treatment of Alzheimer-type senile dementia | [1988/49] | Französisch: | Utilisation de sulfomucopolysaccharides dans le traitement thérapeutique de la démence sénile du type Alzheimer | [1988/49] | Prüfungsverfahren | 22.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/32] | 11.06.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.10.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.12.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.03.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.05.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.05.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.06.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.05.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - MODERNE ARZNEIMITTEL, 5th edition, 1980, pages 945-946; "Ateroid" | [A] - LA CLINICA TERAPEUTICA, vol. 120, no. 3, 15th February 1987, pages 219-226; F. ASTENGO et al.: "Confronto in doppio cieco fra un mucopolisaccaride solforato e placebo nel trattamento di pazienti anziani con insufficienza cerebrovascolare" | [A] - THE MERCK MANNUAL, 14th edition, 1982, pages 1305-1309; "Dementia" | [A] - MINERVA MED., vol. 60, suppl. 99, pages 5082-5086; E. SFONDRINI et al.: "Controlli elettroencefalografici ed audiometrici in soggetti arteriosclerotici di età presenile e senile sottoposti a trattamento con complesso sulfomucopolisaccaridico estrattivo *) ad attività fibrinolitica" |