EP0304132 - Flammhemmende organische Substrate aus der Basis polymerer Flammschutzmittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.04.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.04.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.06.1994 [1994/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | [N/P] |
Frühere [1994/19] | Für alle benannten Staaten Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL | ||
Frühere [1989/08] | Für alle benannten Staaten AKZO N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL | Erfinder | 01 /
Parr, William John E. 1506 Applegate Drive Naperville Illinois 60565 / US | [1989/08] | Vertreter | Greiber, Karl Dieter, et al Lilienstrasse 5 66763 Dillingen / NL | [N/P] |
Frühere [1992/43] | Greiber, Karl Dieter, et al Akzo Nobel N.V. Patent Department Velperweg 76 P.O. Box 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | ||
Frühere [1989/08] | Sieders, René AKZO NOBEL N.V. Patent Department (Dept. CO) P.O. Box 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88201755.1 | 17.08.1988 | [1989/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870088166 | 21.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 88166 | [1989/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0304132 | Datum: | 22.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0304132 | Datum: | 30.06.1993 | Sprache: | EN | [1993/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.12.1988 | Klassifikation | IPC: | C08K5/03, C08L65/04, C08L101/00, // (C08L101/00, 65:04) | [1989/08] | CPC: |
C08L67/02 (EP,US);
C08G61/00 (EP,US)
| C-Set: |
C08L67/02, C08L2666/22 (EP,US);
C08L67/02, C08L71/00 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1989/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flammhemmende organische Substrate aus der Basis polymerer Flammschutzmittel | [1989/08] | Englisch: | Flame retardant organic substrates containing polymeric flame retardants | [1989/08] | Französisch: | Supports organiques retardateurs de flamme contenant des retardateurs de flamme polymères | [1989/08] | Prüfungsverfahren | 14.07.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/37] | 19.03.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.07.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.01.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.02.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.02.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.03.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.06.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3360574 (MANUEL BALLESTER, et al); | [A]US3671469 (DOORENBOS HAROLD E); | [A]US3413241 (LE SUER WILLIAM M, et al) |