EP0359869 - Verfahren für Farbkorrektur nach der Trockenätzmethode mittels einer photographisch angefertigten Maske [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.06.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.07.1993 [1993/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [1990/13] | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT naamloze vennootschap Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
Nys, Pierre Herman Potvlietlaan 10 B-2600 Berchem / BE | 02 /
Vinck, Paul Walter Haagbeuklaan 16 B-2540 Hove / BE | 03 /
von Erdmannsdorff, Andreas Drehwanstrasse 16 D-4019 Monheim / DE | [1990/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88201787.4 | 23.08.1988 | [1990/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0359869 | Datum: | 28.03.1990 | Sprache: | EN | [1990/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.04.1989 | Klassifikation | IPC: | G03B27/73, G03F3/08, H04N1/46 | [1990/13] | CPC: |
H04N1/52 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren für Farbkorrektur nach der Trockenätzmethode mittels einer photographisch angefertigten Maske | [1990/13] | Englisch: | Method for colour correction by dry dot etching using photographically produced mask | [1990/13] | Französisch: | Procédé de correction chromatique par le procédé de gravure sèche utilisant un cadre fabriqué photographiquement | [1990/13] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 24.08.1989 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 13.11.1989 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, ES, GR, LU, SE | 31.07.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/39] | 11.09.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/29] | 24.02.1993 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1993/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.07.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 15.09.1989 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 15.09.1989 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 15.09.1989 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 15.09.1989 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 15.09.1989 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DD150956 (HELL RUDOLF DR ING GMBH); | [A]EP0060312 (HELL RUDOLF DR ING GMBH [DE]); | [A]US4583186 (DAVIS ROBERT C [US], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN | [AD] - RESEARCH DISCLOSURE |