EP0277782 - Hebemast für eine Last, besonders geeignet für fahrerlose Fahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.01.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.1991 [1991/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CASCADE CORPORATION 2201 N.E. 201st Portland Oregon 97230 / US | [N/P] |
Frühere [1988/32] | Für alle benannten Staaten CASCADE CORPORATION 2201 N.E. 201st Portland Oregon 97230 / US | Erfinder | 01 /
Gaibler, Dennis W. 3235 S.W. Wallula Gresham Oregon 97080 / US | 02 /
Skinner, Jeffrey R. 2211 N.E. 244th Avenue Camas Washington 98607 / US | 03 /
Edwards, Alan T. 7011 S.W. Corbett Portland Oregon 97219 / US | [1988/32] | Vertreter | Skerrett, John Norton Haigh, et al Wilson Gunn Skerrett, Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | [N/P] |
Frühere [1988/32] | Skerrett, John Norton Haigh, et al H.N. & W.S. SKERRETT Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88300787.4 | 29.01.1988 | [1988/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870010830 | 04.02.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 10830 | [1988/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0277782 | Datum: | 10.08.1988 | Sprache: | EN | [1988/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0277782 | Datum: | 17.01.1990 | Sprache: | EN | [1990/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.11.1989 | Klassifikation | IPC: | B66F17/00, B66F9/075, B66F9/08 | [1988/32] | CPC: |
B66F17/003 (EP,US);
B66F9/0755 (EP,US);
B66F9/08 (EP,US);
Y10T74/18688 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1988/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hebemast für eine Last, besonders geeignet für fahrerlose Fahrzeuge | [1988/32] | Englisch: | Load-lifting mast especially adapted for use with automatically-guided vehicles | [1988/32] | Französisch: | Mât de levage d'une charge adapté en particulier pour véhicule filoguidé | [1988/32] | Akte vernichtet: | 04.03.1999 | Prüfungsverfahren | 01.02.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/11] | 28.08.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/11] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1990 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US3224529 (GANDOLFO PETER F); | [A]CH444038 (DEMAG ZUG GMBH [DE]); | [A]DE2530385 (HAUSHAHN C); | [A]GB2054148 (CROWN CONTROLS CORP); | [AD]US4411582 (NAKADA SHOICHI [JP]); | [AD]US4499971 (LUEBRECHT DONALD [US], et al); | [A]EP0158456 (CLARK EQUIPMENT CO [US]) |