EP0291232 - Oberflächenimmobilisierung von Pflanzenzellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.05.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.06.1991 [1991/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Canadian Patents and Development Limited Société Canadienne des Brevets et d'Exploitation Limitée 275 Slater Street Ottawa Ontario, K1A 0R3 / CA | [N/P] |
Frühere [1988/46] | Für alle benannten Staaten Canadian Patents and Development Limited Société Canadienne des Brevets et d'Exploitation Limitée 275 Slater Street Ottawa Ontario, K1A 0R3 / CA | Erfinder | 01 /
Archambault, Jean 207 Braebrook Street Pointe Claire Quebec, H9R 1V6 / CA | 02 /
Volesky, Bohumil 471 Berkley Avenue St. Laurent Quebec, J4P 3E7 / CA | 03 /
Kurz, Wolfgang G.W. 514 Copland Crescent Saskatoon Saskatchewan, S7H 2Z5 / CA | [1988/46] | Vertreter | Lambert, Hugh Richmond, et al D. YOUNG & CO., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | [1988/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88304077.6 | 05.05.1988 | [1988/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA19870537315 | 15.05.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 537315 | [1988/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0291232 | Datum: | 17.11.1988 | Sprache: | EN | [1988/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.1988 | Klassifikation | IPC: | C12N11/08, C12N11/12, C12N5/00, C12N5/02, C12M1/40, C12M3/00 | [1988/46] | CPC: |
C12N5/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Oberflächenimmobilisierung von Pflanzenzellen | [1988/46] | Englisch: | Surface immobilization of plant cells | [1988/46] | Französisch: | Immobilisation de cellules de plantes sur une surface | [1988/46] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 09.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/29] | 04.12.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/25] | 16.01.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/25] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.1990 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB2180554 [ ]; | WO8605811 [ ]; | EP0197784 [ ] |