Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
02.05.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.06.1991 [1991/25] |
30.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 19.07.1989 [1989/29] |
01.10.1988 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 17.11.1988 [1988/46] |