Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | IT | | NL | | Prüfungsverfahren | 24.03.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.05.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Europäisches Patent erteilt | 02.08.1995 | Einspruchsverfahren | 03.05.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.07.1996 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 08.09.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 24.07.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 23.11.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 19.07.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 02.08.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 07.02.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19891214 | | Datum des Ereignisses: | 08.01.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19911122 | | Datum des Ereignisses: | 07.09.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3854243 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19950907 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 23.10.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | OWNER: | SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.P.A. | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 02.08.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | MISCELLANEOUS (ADDITIONAL REMARKS) | Free Format Text: | TEILANMELDUNG 94203501.5 EINGEREICHT AM 13/05/88. | | Datum des Ereignisses: | 24.11.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20070517 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 02.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Payment DATE: | 20070523 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 19.07.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20070719 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 15.05.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 20070515 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20070522 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 01.07.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: CEASED DUE TO REACHING THE MAXIMUM LIFETIME OF A PATENT | Effective DATE: | 20080513 | | Datum des Ereignisses: | 04.06.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB PE20 | Code Expl.: | -PATENT EXPIRED AFTER TERMINATION OF 20 YEARS | Expiry DATE: | 20080512 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION | Effective DATE: | 20080513 | | Datum des Ereignisses: | 28.11.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION | Effective DATE: | 20080512 | | Datum des Ereignisses: | 16.06.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 08.10.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 07.06.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 07.06.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |