EP0295957 - Verfahren zum dynamischen, mechanischen Verbinden und Vorrichtung dazu [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.03.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.04.1993 [1993/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Frühere [1988/51] | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Erfinder | 01 /
Ball, Walter Kenneth 6574 Thunderhill Lane Cincinnati Ohio 45233 / US | 02 /
Zorb, James Edward 2857 Colerain Avenue Cincinnati Ohio 45225 / US | 03 /
Goulait, David Joseph Kenneth 10025 Sonya Lane Cincinnati Ohio 45241 / US | [1988/51] | Vertreter | Gibson, Tony Nicholas, et al Procter & Gamble (NTC) Limited Whitley Road Longbenton Newcastle upon Tyne NE12 9TS / GB | [N/P] |
Frühere [1988/51] | Gibson, Tony Nicholas, et al Procter & Gamble (NTC) Limited Whitley Road Longbenton Newcastle upon Tyne NE12 9TS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88305577.4 | 17.06.1988 | [1988/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870064896 | 19.06.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 64896 | [1988/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0295957 | Datum: | 21.12.1988 | Sprache: | EN | [1988/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0295957 | Datum: | 06.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.10.1988 | Klassifikation | IPC: | B29C65/20, B32B31/20 | [1992/19] | CPC: |
B29C66/45 (EP,US);
B29C65/18 (EP,KR,US);
A44B18/0011 (EP,US);
A61F13/62 (EP,US);
B29C65/02 (EP,US);
B29C66/1122 (EP,US);
B29C66/21 (EP,US);
B29C66/81433 (EP,US);
B29C66/8242 (EP,US);
B29C66/83411 (EP,US);
B29C66/83511 (EP,US);
B29C66/9241 (EP,US);
B29C66/929 (EP,US);
B29C66/93411 (EP,US);
B29C66/93451 (EP,US);
B29C66/939 (EP,US);
B29C66/344 (EP,US);
B29C66/71 (EP,US);
B29C66/729 (EP,US);
B29L2024/00 (EP,US);
B29L2031/4878 (EP,US);
Y10T156/1737 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
B29C66/71, B29K2023/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [1988/51] | C08J5/12, B29C65/20, B32B31/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum dynamischen, mechanischen Verbinden und Vorrichtung dazu | [1988/51] | Englisch: | Dynamic mechanical bonding method and apparatus | [1988/51] | Französisch: | Procédé d'assemblage mécanique dynamique et appareil pour celui-ci | [1988/51] | Prüfungsverfahren | 28.03.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/22] | 23.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.03.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.06.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 15.10.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 25.10.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP91112103.6 / EP0456281 | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.06.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3530023 [ ] (SCHUTTE RICHARD W, et al); | US3854031 [ ] (KELLER J); | US4035219 [ ] (CUMBERS DAVID CHARLES); | US4430148 [ ] (SCHAEFER JEAN E [US]) |