EP0300786 - Kombination von Sauger und Kappe aus einem Stück und Verfahren zu ihrer Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.06.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.07.1991 [1991/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AVENT MEDICAL LIMITED Prince's Building 22nd Floor Hong Kong / HK | [N/P] |
Frühere [1989/04] | Für alle benannten Staaten AVENT MEDICAL LIMITED Prince's Building 22nd Floor Hong Kong / HK | Erfinder | 01 /
Ford, Donald Robert 1 Barton Grove, Rectory Road Kedington, Suffolk / GB | [1989/04] | Vertreter | Woodward, John Calvin, et al Venner Shipley LLP 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | [N/P] |
Frühere [1989/04] | Woodward, John Calvin, et al Venner Shipley & Co. 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88306698.7 | 21.07.1988 | [1989/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19870017332 | 22.07.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8717332 | [1989/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0300786 | Datum: | 25.01.1989 | Sprache: | EN | [1989/04] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0300786 | Datum: | 06.03.1991 | Sprache: | EN | [1991/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.01.1991 | Klassifikation | IPC: | A61J11/04, A61J9/00 | [1989/04] | CPC: |
A61J11/04 (EP);
A61J9/00 (EP);
B29C45/1676 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, IT [1989/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kombination von Sauger und Kappe aus einem Stück und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1989/04] | Englisch: | Combined one-piece feeding teat and cap and method of manufacture thereof | [1989/04] | Französisch: | Combinaison de tétine et couvercle en une seule pièce et procédé de fabrication | [1989/04] | Akte vernichtet: | 08.03.1999 | Prüfungsverfahren | 01.08.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/30] | 26.02.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/30] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1990 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2029379 ; | [A]DE2364102 ; | [A]DE2332306 |