EP0314338 - Verfahren zur Messung von humanen Insulin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.06.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.08.1994 [1994/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOSOH CORPORATION 4560, Kaisei-cho Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken, 746-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [1992/21] | Für alle benannten Staaten Tosoh Corporation 4560, Kaisei-cho Shinnanyo-shi, Yamaguchi-ken, 746 / JP | ||
Frühere [1989/18] | Für alle benannten Staaten TOSOH CORPORATION 4560, Oaza-Tonda Shinnanyo-shi Yamaguchi 746 / JP | Erfinder | 01 /
Inouye, Kuniyo 37-17-402, Sagamiono 7-Chome Sagamihara-Shi Kanagawa / JP | 02 /
Satoh, Kazuki 2193-1, Oaza Katayanagi Sakado-Shi Saitama / JP | [1989/18] | Vertreter | Kearney, Kevin David Nicholas, et al KILBURN & STRODE 20 Red Lion Street London, WC1R 4PJ / GB | [N/P] |
Frühere [1989/18] | Kearney, Kevin David Nicholas, et al KILBURN & STRODE 30 John Street London, WC1N 2DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88309546.5 | 12.10.1988 | [1989/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19870254621 | 12.10.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25462187 | [1989/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0314338 | Datum: | 03.05.1989 | Sprache: | EN | [1989/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0314338 | Datum: | 11.08.1993 | Sprache: | EN | [1993/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.1989 | Klassifikation | IPC: | G01N33/74, G01N33/577 | [1989/18] | CPC: |
C07K16/26 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1989/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Messung von humanen Insulin | [1989/18] | Englisch: | Method for measuring human insulin | [1989/18] | Französisch: | Méthode de mesure de l'insuline humaine | [1989/18] | Prüfungsverfahren | 10.10.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/49] | 18.01.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 16.08.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.04.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.02.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.03.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.03.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.05.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]DE3411472 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 103, no. 15, 14th October 1985, page 554, no. 121356z, Columbus, Ohio, US; M.J. STORCH et al.: "Recognition of human insulin and proinsulin by monoclonal antibodies", & DIABETES 1985, 34(8, Pt. 1), 808-11 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 104, no. 11, 17th March 1986, page 511, no. 86756b, Columbus, Ohio, US; A. LIVNEH et al.: "A human monoclonal antibody to insulin", & DIABETES 1986, 35(1), 68-73 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 101, no. 17, 22nd October 1984, page 534, no. 149476w, Columbus, Ohio, US; M. ZIEGLER et al.: "Monoclonal antibodies to human insulin and their antigen binding behavior", & BIOMED. BIOCHIM. ACTA 1984, 43(5), 695-701 | [A] - PROCEEDINGS OF BIOTECH 83, London, 4th-6th May 1983, pages 823-832; D. LOW: "Purification of monoclonal antibodies and their use in the isolation of biological products" |