EP0318325 - Harzzusammensetzung für Kunstmarmor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.01.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 1-1, Koraibashi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka-fu 541 / JP | [N/P] |
Frühere [1994/40] | Für alle benannten Staaten NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 1-1, Koraibashi, 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 541 / JP | ||
Frühere [1992/16] | Für alle benannten Staaten NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 1-1, Koraibashi, 4-chome Chuo-ku, Osaka / JP | ||
Frühere [1989/22] | Für alle benannten Staaten Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., Ltd 1, 5-chome, Koraibashi Higashi-ku Osaka-shi Osaka-fu 541 / JP | Erfinder | 01 /
Yukawa, Nobuhiko 1008-4, Matsukage Okubo-cho Akashi-shi Hyogo-ken / JP | 02 /
Hashimoto, Terukuni 29-3, Yamamichi Minamino-aza Itami-shi Hyogo-ken / JP | 03 /
Sakamoto, Katsuhiko 3-35, Harukiizumi-cho Kishiwada-shi Osaka-fu / JP | 04 /
Motoyama, Atsushi 4-52, Nakanoshima-cho Suita-shi Osaka-fu / JP | [1989/22] | Vertreter | Rees, David Christopher, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | [N/P] |
Frühere [1989/22] | Rees, David Christopher, et al Kilburn & Strode 30 John Street London WC1N 2DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88311222.9 | 25.11.1988 | [1989/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19870296046 | 26.11.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29604687 | JP19880185574 | 27.07.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 18557488 | JP19880204732 | 19.08.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20473288 | [1989/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0318325 | Datum: | 31.05.1989 | Sprache: | EN | [1989/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0318325 | Datum: | 11.07.1990 | Sprache: | EN | [1990/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0318325 | Datum: | 16.03.1994 | Sprache: | EN | [1994/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.05.1990 | Klassifikation | IPC: | C08L63/00, C08L57/00, C08F283/10 | [1989/22] | CPC: |
C08G59/42 (EP);
C08L101/00 (KR);
C08K3/013 (EP,US);
C04B26/04 (EP);
C04B26/14 (EP);
C08F283/10 (EP);
C04B2111/545 (EP)
(-)
| C-Set: |
C04B26/04, C04B14/303, C04B24/04, C04B24/281, C04B40/02 (EP);
C04B26/14, C04B14/303, C04B24/04, C04B24/26, C04B40/02 (EP);
C08K3/013, C08L51/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1989/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Harzzusammensetzung für Kunstmarmor | [1989/22] | Englisch: | Resin composition for artificial marble | [1989/22] | Französisch: | Composition de résine pour marbre artificiel | [1989/22] | Prüfungsverfahren | 23.11.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/04] | 06.08.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.02.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.09.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.11.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.11.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.12.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 16.03.1994 | IT | 16.03.1994 | [2002/24] |
Frühere [1999/42] | IT | 16.03.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]SU365341 ; | [A]FR2389645 (ROHM & HAAS [US]); | [A]EP0025178 (UNION CARBIDE CORP [US]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 78, no. 13, 2nd July 1973, page 244, abstract no. 163422p, Columbus, Ohio, US; & SU-A-365 341 (ALL-UNION SCIENTIFIC-RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE "TEPLOPROEKT") 08-01-1973, & SU365341 A 00000000 |