blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0321201

EP0321201 - Ribozyme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent in geändertem Umfang aufrechterhalten
Status aktualisiert am  08.10.2004
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip25.07.2008Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechendenveröffentlicht am 27.08.2008  [2008/35]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Gene Shears Pty Limited
Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600
Canberra, ACT 2601 / AU
[N/P]
Frühere [2004/48]Für alle benannten Staaten
GENE SHEARS PTY LIMITED
Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600
Canberra, ACT 2601 / AU
Frühere [1999/20]Für alle benannten Staaten
Gene Shears Pty Limited
Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600
Canberra, ACT 2601 / AU
Frühere [1997/21]Für alle benannten Staaten
Gene Shears Pty Limited
Suite 1, Building 5, 105 Delhi Road
North Ryde, NSW 2113 / AU
Frühere [1994/38]Für alle benannten Staaten
GENE SHEARS PTY. LIMITED
A.C.N. 008 651 410, Level 2, 154 Pacific Highway
St. Leonards, NSW 2065 / AU
Frühere [1990/37]Für alle benannten Staaten
GENE SHEARS PTY. LIMITED
c/o Macphillamy Cummins & Gibson 10th Floor, National Mutual Centre Darwin Place
Canberra City / AU
Frühere [1989/25]Für alle benannten Staaten
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
407 Royal Parade
Parkville, VIC 3052 / AU
Erfinder01 / Gerlach, Wayne Lyle
22 Goble Street
Hughes, Austr. Capital Territory, 2605 / AU
02 / Haseloff, James Phillip
17 Hemmant Street
O'Connor, Austr. Capital Territory, 2601 / AU
03 / Jennings, Philip Anthony
13 Lobelia Street
West Chatswood, New South Wales, 2066 / AU
04 / Cameron, Fiona Helen
No. 2 Rounce Avenue
Forestville, New South Wales, 2087 / AU
[1989/25]
VertreterAlmond-Martin, Carol, et al
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06 / FR
[N/P]
Frühere [1996/25]Almond-Martin, Carol, et al
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A., 62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03 / FR
Frühere [1992/17]Feiler, Lothar (DE)
Patentanwälte Henkel, Feiler, Hänzel & Partner Möhlstrasse 37
D-81675 München / DE
Frühere [1989/25]Stuart, Ian Alexander
MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway
London WC2B 6HP / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag88311816.814.12.1988
[1989/25]
Prioritätsnummer, PrioritätstagAU1987000591115.12.1987         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 591187
AU1988000995019.08.1988         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 995088
AU1988000035309.09.1988         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 35388
AU1988000130404.11.1988         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 130488
AU1988000133307.11.1988         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 133388
[1989/25]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0321201
Datum:21.06.1989
Sprache:EN
[1989/25]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0321201
Datum:10.01.1990
Sprache:EN
[1990/02]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0321201
Datum:21.12.1994
Sprache:EN
[1994/51]
Art: B2 Neue europäische Patentschrift 
Nr.:EP0321201
Datum:24.11.2004
Sprache:EN
[2004/48]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP21.11.1989
KlassifikationIPC:C12N9/00, C07H21/02, C12N15/00, C12P19/34, A01N57/16
[1989/25]
CPC:
C12N15/113 (EP,KR,US); A01N57/16 (EP); A01N63/00 (KR);
A01N63/60 (EP,US); A61K38/00 (EP,KR); A61P31/12 (EP);
C12N15/8218 (EP,KR); C12N2310/12 (EP,KR); C12N2310/121 (EP);
C12N2310/124 (EP) (-)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   GR,   IT,   LI,   LU,   NL,   SE [1989/25]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Ribozyme[1989/25]
Englisch:Ribozymes[1989/25]
Französisch:Ribozymes[1989/25]
PrüfungsverfahrengelöschtEntscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Nein
28.03.1990Prüfungsantrag gestellt  [1990/22]
20.11.1990Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
25.05.1991Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
10.12.1991Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
19.06.1992Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
18.02.1993Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
02.06.1993Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
07.10.1993Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt
26.11.1993Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
01.03.1994Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
25.03.1994Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
10.06.1994Ankündigung der Patenterteilung
19.07.1994Erteilungsgebühr entrichtet
19.07.1994Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)EP94107862.8  / EP0640688
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  20.09.1995  04.10.1995  ADMISSIBLE
Ribozyme Pharmaceuticals Incorporated
2950 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301 / US
Vertreter des Einsprechenden
Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
 [N/P]
Frühere [2008/35]
Einsprechende(r)01  20.09.1995  04.10.1995  ADMISSIBLE
Ribozyme Pharmaceuticals Incorporated
2950 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301 / US
Vertreter des Einsprechenden
Vossius & Partner
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
Frühere [1995/46]
Einsprechende(r)01  20.09.1995  04.10.1995  ADMISSIBLE
Ribozyme Pharmaceuticals Incorporated
2950 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301 / US
Vertreter des Einsprechenden
VOSSIUS & PARTNER
Siebertstrasse 4
D-81675 München / DE
26.10.1995Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
05.07.1996Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
02.09.1999Termin der mündlichen Verhandlung
01.10.1999Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04)
01.10.1999Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
20.01.2000Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung
17.03.2000Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04)
21.07.2000Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung
18.09.2000Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren
16.12.2003Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren
23.06.2004Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang
23.09.2004Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch23.11.2000Beschwerde eingegangen No.  T1127/00
26.01.2001Begründung eingereicht
16.12.2003Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang
23.11.2000Beschwerde eingegangen No.  T1127/00
23.11.2000Begründung eingereicht
16.12.2003Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang
16.12.2003Termin der mündlichen Verhandlung
22.12.2003Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
13.12.1990Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
27.12.1991Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
26.11.1992Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
18.11.1993Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
14.11.1994Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[XPD]WO8804300  (UNIVERSITY PATENTS INC [US])
 [XD]  - NATURE, Vol. 324, 4th December 1986, pages 429-433, A.J. ZAUG et al.: "The Tetrahymena ribozyme acts like an RNA restriction endonuclease".
 [X]  - CELL, Vol. 35, Part 2, December 1983, pages 849-857, C. GUERRIER-TAKADA et al.: "The RNA moiety of ribonuclease P is the catalytic subunit of the enzyme".
 [XD]  - NATURE, Vol. 328, 13th August 1987, pages 596-601, O.C. UHLENBECK: "A small catalytic oligoribonucleotide".
 [Y]  - NATO ASI SERIES A (Plant Mol. Biol.), Vol. 140, 1987, pages 495-502, G. BRUENING et al.: "Non-enzymatic cleavage and ligation of a plant satellite RNA".
 [Y]  - NATURE, Vol. 323, 25th September 1986, pages 349-353, J.M. BUZAYAN et al.: "Non-enzymatic cleavage and ligation of RNAs complementary to a plant virus satellite RNA".
 [YD]  - PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, Vol. 83, December 1986, pages 8859-8862, J.M. BUZAYAN et al.: "Satellite tobacco ringspot virus RNA: A subset of the RNA sequence is sufficient for autolytic processing".
 [YD]  - CELL, Vol. 50, July 3, 1987, pages 9-16, Cell Press, A.C. FORSTER et al.: "Self-cleavage of virusoid RNA is performed by the proposed 55-nucleotide active site".
 [YD]  - CELL, Vol. 49, April 24, 1987, pages 211-220, Cell Press, A.C. FORSTER et al.: "Self-cleavage of plus and minus RNAs of a virusoid and a structural model for the active sites".
 [XPD]  - NATURE, Vol. 334, 18th August 1988, pages 585-591, J. HASELOFF et al.: "Simple RNA enzymes with new and highly specific endoribonuclease activities".
 [XP]  - NATURE, Vol. 334, 21st July 1988, pages 196-197, V. WALBOT et al.: "Plant development and ribozymes for pathogens".
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.