EP0287420 - Verfahren und Düse zum Sauerstoffschneiden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 03.03.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.03.1995 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 19.04.1995 [1995/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [1988/42] | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | Erfinder | 01 /
Arnout, Michel 15, rue de la Mare aux Fées F-95130 Franconville / FR | 02 /
Dufour, Eric 4, impasse des Clos Milons F-95130 Franconville / FR | 03 /
Le Goff, Roger 173, avenue Carnot F-78700 Conflans-Sainte-Honorine / FR | [1988/42] | Vertreter | Le Moenner, Gabriel, et al L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [1991/22] | Le Moenner, Gabriel, et al L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | ||
Frühere [1989/31] | Sadones Laurent, Renée L'AIR LIQUIDE 75, quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | ||
Frühere [1989/20] | Jacobson, Claude Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [1988/42] | Bouton Neuvy, Liliane L'Air liquide, Société Anonyme pour L'Etude et L'Exploitation des Procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88400753.5 | 29.03.1988 | [1988/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19870004523 | 01.04.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8704523 | [1988/42] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0287420 | Datum: | 19.10.1988 | Sprache: | FR | [1988/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0287420 | Datum: | 24.10.1990 | Sprache: | FR | [1990/43] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0287420 | Datum: | 19.04.1995 | Sprache: | FR | [1995/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.1988 | Klassifikation | IPC: | F23D14/54, B23K7/00 | [1988/42] | CPC: |
B23K7/00 (EP,US);
F23D14/54 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GR, IT, LU, NL, SE [1988/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Düse zum Sauerstoffschneiden | [1988/42] | Englisch: | Process and nozzle for oxy-cutting | [1988/42] | Französisch: | Procédé et buse d'oxycoupage | [1988/42] | Prüfungsverfahren | 02.04.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/42] | 23.03.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.05.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.10.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.02.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.04.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.06.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.06.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
16.07.1991
01.08.1991
ADMISSIBLE Messer Griesheim GmbH Hanauer Landstrasse 330 D-60314 Frankfurt / DE | [1991/36] | 26.08.1991 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 19.12.1991 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 30.12.1991 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 29.04.1992 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 04.09.1992 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 04.01.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 12.05.1993 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 25.08.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 05.04.1994 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 08.07.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 11.08.1994 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 21.08.1994 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 02.12.1994 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 03.02.1995 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2094641 (DEMING GEORGE M); | [X]US2302734 (BABCOCK ROGER S); | [X]US2501724 (HUGHEY HOWARD G); | [X]DE1776241 (SCHOENHERR WOLFGANG DR ING); | [AD]BE900314 (CENTRE RECH METALLURGIQUE) |