EP0298863 - Selbsttragendes flaches netzartiges Gefüge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.03.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.04.1992 [1992/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daouk, Fouad 7 rue Masséna F-59800 Lille / FR | [1989/02] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1989/02] | Vertreter | (deleted) | [1991/06] |
Frühere [1989/02] | Ecrepont, Robert Cabinet Ecrepont 12 Place Simon Vollant F-59800 Lille / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88401757.5 | 05.07.1988 | [1989/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19870010082 | 07.07.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8710082 | [1989/02] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0298863 | Datum: | 11.01.1989 | Sprache: | FR | [1989/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.1988 | Klassifikation | IPC: | E04B7/02 | [1989/02] | CPC: |
E04B1/24 (EP);
E04B2001/0084 (EP);
E04B2001/2406 (EP);
E04B2001/2448 (EP);
E04B2001/249 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Selbsttragendes flaches netzartiges Gefüge | [1989/02] | Englisch: | Self-carrying plane reticular structure | [1989/02] | Französisch: | Structure réticulée plane autoporteuse | [1989/02] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 30.01.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/13] | 10.05.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.09.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.10.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.05.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.09.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/18] | 08.10.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1991 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]FR1191400 ; | [Y]FR942168 ; | [A]US3323820 ; | [AD]US3354590 |