EP0305318 - Verfahren zum Ausbilden von Tintenkanälen in einem Schreibkopf für eine Tintenmosaikschreibeinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.07.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.07.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.09.1991 [1991/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/09] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Dreinhoff, Karl-Heinz, Dipl.-Ing. Alsterweg 55b D-1000 Berlin 37 / DE | [1989/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88730181.0 | 12.08.1988 | [1989/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873729206 | 28.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3729206 | [1989/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0305318 | Datum: | 01.03.1989 | Sprache: | DE | [1989/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.12.1988 | Klassifikation | IPC: | B41J3/04, B05D7/22 | [1989/09] | CPC: |
B41J2/1637 (EP,US);
B05D7/22 (EP,US);
B41J2/1615 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Ausbilden von Tintenkanälen in einem Schreibkopf für eine Tintenmosaikschreibeinrichtung | [1989/09] | Englisch: | Method for the manufacture of ink channels in a print head of an ink jet matrix printer | [1989/09] | Französisch: | Procédé de fabrication des canaux d'encre dans une tête d'impression pour une imprimante matricielle à jet d'encre | [1989/09] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 27.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/34] | 28.02.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/36] | 09.04.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.1990 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP5571572 ; | [Y]EP0145880 (NIXDORF COMPUTER AG [DE]); | [A]US4248823 (BADER LEONHARD, et al) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 4, Nr. 114 (M-26)[596], 15. August 1980, Seite 45M26; & JP-A-55 71 572 (RICOH K.K.) 29-05-1980, & JP5571572 A 00000000 |