EP0390775 - SCHLEIFSTEIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.11.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.12.1992 [1992/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OY PARTEK AB 21600 Parainen / FI | [N/P] |
Frühere [1990/41] | Für alle benannten Staaten OY PARTEK AB SF-21600 Parainen / FI | Erfinder | 01 /
SUNDEN, Fred Ernholm SF-21660 Nagu / FI | 02 /
PALM, Carl-Olof Uudenmaankatu 4 D 84 SF-20500 Turku / FI | 03 /
NURMI, Toivo Puutarhakatu 24 SF-21600 Parainen / FI | 04 /
KEPPO, Martti Torpparintie 9 SF-02180 Espoo / FI | [1990/41] | Vertreter | Geldard, David Guthrie, et al URQUHART-DYKES AND LORD Tower House Merrion Way Leeds West Yorkshire LS2 8PA / GB | [N/P] |
Frühere [1990/41] | Geldard, David Guthrie, et al URQUHART-DYKES AND LORD Tower House Merrion Way Leeds West Yorkshire LS2 8PA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88900370.3 | 15.12.1987 | [1990/41] | WO1987FI00169 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8905712 | Datum: | 29.06.1989 | Sprache: | EN | [1989/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0390775 | Datum: | 10.10.1990 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.06.1989 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 29.06.1989 | Klassifikation | IPC: | B24D3/12 | [1990/41] | CPC: |
B24D18/0009 (EP);
B24D3/12 (EP);
B24D3/346 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHLEIFSTEIN | [1990/41] | Englisch: | A GRINDSTONE | [1990/41] | Französisch: | MEULE | [1990/41] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 07.06.1990 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.06.1990 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.06.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.1989 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 07.06.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/41] | 01.07.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/53] | 04.08.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.01.1992 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4588443 (BACHE HANS H [DK]) | [A] - C.A. Vol. 95 (1981):137231g |