EP0383753 - KRAFTSTOFFZUMESSSYSTEM FÜR BRENNKRAFTMASCHINEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.07.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.07.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.08.1992 [1992/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1991/02] | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart / DE | ||
Frühere [1990/35] | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 W-7000 Stuttgart 30 / DE | Erfinder | 01 /
PLAPP, Günther Gymnasium Strasse 26 D-7024 Filderstadt 1 / DE | [1990/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88901229.0 | 02.02.1988 | [1990/35] | WO1988DE00047 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873711398 | 04.04.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3711398 | [1990/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8808077 | Datum: | 20.10.1988 | Sprache: | DE | [1988/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0383753 | Datum: | 29.08.1990 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.10.1988 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0383753 | Datum: | 28.08.1991 | Sprache: | DE | [1991/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.10.1988 | Klassifikation | IPC: | F02D41/12, F02D41/14 | [1990/35] | CPC: |
F02D41/1475 (EP,US);
F02D41/12 (KR);
F02D41/047 (EP,US);
F02D41/126 (EP,US);
F02D41/14 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1990/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRAFTSTOFFZUMESSSYSTEM FÜR BRENNKRAFTMASCHINEN | [1990/35] | Englisch: | FUEL METERING SYSTEM FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES | [1990/35] | Französisch: | SYSTEME DE DOSAGE DE CARBURANT POUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE | [1990/35] | Eintritt in die regionale Phase | 25.08.1989 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.08.1989 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.08.1989 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.1988 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 25.08.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/35] | 06.02.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.03.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.05.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.05.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.05.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | US4242991 [ ] (SCHERENBERG DIETER, et al); | GB2138176 [ ] (HONDA MOTOR CO LTD); | GB2167882 [ ] (SUZUKI MOTOR CO) | Prüfung | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN; BAND 8; NR: 76 (M-288)(1513); 9.April 1984, & JP A 58222928 (TOYOTA JIDOSHA KOGYO K.K.) 24.DECEMBER 1983 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN; BAND 8; NR. 170 (M-315)(1607); 7. AUGUST 1984; & JP A 5965537 (HITACHI SEISAKUSHO K.K.) 13. APRIL 1984 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN; BAND8; NR. 64 (M-S85) (1501); 27.MAERZ 1984; & JP A 58214626 (TOYOTA JIDOSHA KOGYO K.K.) 13.DECEMBER 1983 |