EP0371015 - ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG MIT VAKUUMMODULATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.09.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | [N/P] |
Frühere [1992/02] | Für alle benannten Staaten ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | ||
Frühere [1990/23] | Für alle benannten Staaten AlliedSignal Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown, New Jersey 07962-2245 / US | Erfinder | 01 /
RUDOLPH, Robert, S. 10331 Hickory Hills Court Osceola, IN 46561 / US | 02 /
CAGE, Jerry, L. 50700 Canyon Lane Granger, IN 46530 / US | 03 /
HOFFMAN, Thomas, J. 50664 Sorrel Drive Granger, IN 46530 / US | 04 /
GATT, Michael, E. 11455 Windemere Court Osceola, IN 46561 / US | [1990/23] | Vertreter | Lejet, Christian, et al BENDIX FRANCE Division Technique Service Brevets Bendix Europe 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [N/P] |
Frühere [1990/23] | Lejet, Christian, et al BENDIX FRANCE Division Technique Service Brevets Bendix Europe 126 rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88901401.5 | 22.12.1987 | [1990/23] | WO1987US03457 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870083491 | 10.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 83491 | [1990/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8901433 | Datum: | 23.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0371015 | Datum: | 06.06.1990 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.02.1989 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0371015 | Datum: | 06.11.1991 | Sprache: | EN | [1991/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.02.1989 | Klassifikation | IPC: | B60T8/48 | [1990/23] | CPC: |
B60T8/4854 (EP,US);
B60T8/48 (KR);
B60T13/72 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1990/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG MIT VAKUUMMODULATOR | [1990/23] | Englisch: | VACUUM MODULATOR TRACTION CONTROL | [1990/23] | Französisch: | REGULATION DE TRACTION PAR MODULATEUR DE VIDE | [1990/23] | Eintritt in die regionale Phase | 06.02.1990 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.02.1990 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.02.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.1989 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 06.02.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/23] | 18.04.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.05.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.08.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | GB2178499 [ ] (TEVES GMBH ALFRED); | GB1160354 [ ] (BENDIX CORP [US]); | US4575161 [ ] (VANZANT TEDDY L [US], et al); | WO8604309 [ ] (FAIL SAFE BRAKE CORP [US]); | GB2161562 [ ] (TEVES GMBH ALFRED) | Prüfung | - Patent Abstracts of Japan, vol. 9, no. 282 (M-428)(2005), 9 November 1985 |