EP0312603 - ROTIERENDE EINSPRITZBLASGIESSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.05.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.05.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.06.2000 [2000/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aoki, Shigeto 6037 Ohazaminamijo Sakakimachi Hanishina-gun Nagano-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1997/41] | Für alle benannten Staaten Aoki, Shigeto 6037 Ohazaminamijo Sakakimachi Hanishina-gun Nagano-ken / JP | ||
Frühere [1989/17] | Für alle benannten Staaten AOKI, Katashi (deceased) Legally represented by SATORU KIMURA 3-5-6, Saido Urawa-shi Saitama-ken / JP | Erfinder | 01 /
AOKI, Katashi deceased / JP | [1989/17] | Vertreter | Twelmeier, Ulrich, et al Patentanwälte Bauer Hubbuch, Twelmeier Zerrennerstrasse 23-25 75172 Pforzheim / DE | [N/P] |
Frühere [1989/17] | Twelmeier, Ulrich, Dipl.Phys., et al Patentanwälte Dr. Rudolf Bauer Dipl.-Ing.Helmut Hubbuch, Dipl.Phys. Ulrich Twelmeier Westliche Karl-Friedrich-Strasse 29-31 D-75172 Pforzheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88903386.6 | 20.04.1988 | [1989/17] | WO1988JP00387 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19860000966 | 20.04.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 96686 | [1989/17] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8808366 | Datum: | 03.11.1988 | Sprache: | EN | [1988/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0312603 | Datum: | 26.04.1989 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.11.1988 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1989/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0312603 | Datum: | 07.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.11.1988 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.1990 | Klassifikation | IPC: | B29C49/36, B29C49/06, B29C49/08, B29C49/48, B29L22/00 | [1989/17] | CPC: |
B29C49/062 (EP,US);
B29C49/36 (KR);
B29C45/06 (EP,US);
B29C49/06 (EP,KR,US);
B29C49/08 (KR);
B29C49/48 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1989/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROTIERENDE EINSPRITZBLASGIESSVORRICHTUNG | [1989/17] | Englisch: | ROTARY INJECTION BLOW MOLDING MACHINE | [1989/17] | Französisch: | MACHINE ROTATIVE DE MOULAGE PAR INJECTION-SOUFFLAGE | [1989/17] | Eintritt in die regionale Phase | 16.12.1988 | Übersetzung eingereicht | 16.12.1988 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.12.1988 | Recherchengebühr entrichtet | 16.12.1988 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.05.1989 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/28] | 08.10.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.01.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.11.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.01.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.01.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 03.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 02.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.05.1990 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   13.08.1990 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Aussetzung/Unterbrechung | 17.06.1992 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Tod des Anmelders | [1992/39] | 21.08.1997 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [1997/35] | 17.06.1992 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Tod des Anmelders | [1997/35] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3990826 (MARCUS PAUL); | [A]JPS5770620 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES); | [A]JPS57159624 (TOSHIBA MACHINE CO LTD); | [A]JPS60244518 (KATASHI AOKI) |