EP0386298 - UV-stabilisierte Beschichtungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady NY 12345 / US | ||
Frühere [1990/37] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady New York 12305 / US | Erfinder | 01 /
Moore, James Eugene 901 Lower New Harmony Road Mt. Vernon Indiana 47620 / US | 02 /
Factor, Arnold (NMN) 28 County Fair Lane Scotia New York 12302 / US | 03 /
Miranda, Peter Martin 22 Woodruf Drive Scotia New York 12302 / US | [1990/37] | Vertreter | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18, rue Horace Vernet 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1990/37] | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18 Rue Horace Vernet F-92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89104234.3 | 10.03.1989 | [1990/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0386298 | Datum: | 12.09.1990 | Sprache: | EN | [1990/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.12.1989 | Klassifikation | IPC: | C09D133/04, C08K5/3475, C08J7/04 | [1990/37] | CPC: |
C08K5/3475 (EP,US);
C08F20/18 (EP,US);
C08J7/0427 (EP,US);
C08J7/043 (EP,US);
C08J7/046 (EP,US);
C09D4/00 (EP,US);
| C-Set: |
C09D4/00, C08F220/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1990/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UV-stabilisierte Beschichtungen | [1990/37] | Englisch: | Uv-stabilized coatings | [1990/37] | Französisch: | Revêtements stabilisés aux ultraviolets | [1990/37] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 20.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 15.04.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.09.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/09] | 02.10.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1993/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0057160 ; | [A]US4556606 (OLSON DANIEL R [US]); | [Y]EP0274595 (GEN ELECTRIC [US]) |