EP0340462 - Drehofen zum Trocknen und/oder Mischen von rieselfähigem Material [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.06.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.08.1994 [1994/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deutag Asphalttechnik GmbH Siegburger Strasse 229 D-50679 Köln / DE | [1993/02] |
Frühere [1989/45] | Für alle benannten Staaten Deutag-Mischwerke GmbH Siegburger Strasse 229 D-5000 Köln 21 (Deutz) / DE | Erfinder | 01 /
Linxen, Ingolf, Ing. (grad.) Hofreitenstrasse 38 D-7560 Gaggenau-Selbach / DE | [1989/45] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1989/45] | Selting, Günther, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89105913.1 | 05.04.1989 | [1989/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883815104 | 04.05.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3815104 | [1989/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0340462 | Datum: | 08.11.1989 | Sprache: | DE | [1989/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0340462 | Datum: | 11.08.1993 | Sprache: | DE | [1993/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.06.1989 | Klassifikation | IPC: | F27B7/16, F26B11/14 | [1989/45] | CPC: |
F27B7/161 (EP);
F26B11/0477 (EP);
F27B7/16 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, LI, NL [1989/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drehofen zum Trocknen und/oder Mischen von rieselfähigem Material | [1989/45] | Englisch: | Rotating-drum furnace for drying or mixing freely flowing materials | [1989/45] | Französisch: | Four à tambour rotatif pour sécher ou mélanger des matériaux susceptibles de couler ou de ruisseler | [1989/45] | Prüfungsverfahren | 28.03.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/21] | 08.07.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.11.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.06.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.10.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.12.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.12.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.05.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.04.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1116508 (CIE DE FIVES LILLE); | [A]BE858730 (OBOURG SA CIMENTS); | [X]US4189300 (BUTLER THEODORE G [US]); | [X]FR2441682 (CREUSOT LOIRE); | [A]EP0030403 (METALLGESELLSCHAFT AG [DE], et al); | [X]EP0032468 (CREUSOT LOIRE [FR]) |