Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
25.07.2008 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] |
30.07.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 15.09.2004 [2004/38] |
28.03.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 15.05.2002 [2002/20] |
12.07.1995 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 30.08.1995 [1995/35] |
11.03.1994 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 04.05.1994 [1994/18] |
22.12.1993 | Einspruch eingelegt | veröffentlicht am 09.02.1994 [1994/06] |
19.11.1993 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 12.01.1994 [1994/02] |
06.10.1993 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 24.11.1993 [1993/47] |
24.09.1993 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 18.11.1993 [1993/46] |
22.09.1993 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 10.11.1993 [1993/45] |
29.01.1993 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 17.03.1993 [1993/11] |
16.07.1992 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 02.09.1992 [1992/36] |
10.01.1992 | Erster Prüfungsbericht | |
15.09.1990 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 31.10.1990 [1990/44] |
15.09.1990 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 31.10.1990 [1990/44] |