EP0344618 - Vorrichtung zur Entnahme einer Gasprobe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.10.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bernath, Tibor Lichtenbergweg 15 D-30974 Wennigsen / DE | [1989/49] | Erfinder | 01 /
Bernath, Tibor Lichtenbergweg 15 D-30974 Wennigsen / DE | 02 /
Robotta, Werner Starenweg 15 D-30926 Seelze / DE | [1995/50] |
Frühere [1989/49] | 01 /
Bernath, Tibor Distelborn 6 D-3000 Hannover 91 / DE | ||
02 /
Robotta, Werner Starenweg 15 D-3000 Hannover / DE | |||
03 /
Dunse, Wilfried Egestorfer Strasse 58 D-3013 Barsinghausen / DE | Vertreter | von Hellfeld, Axel, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | von Hellfeld, Axel, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Frühere [1989/49] | von Hellfeld, Axel, Dr. Dipl.-Phys., et al WUESTHOFF & WUESTHOFF Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89109467.4 | 26.05.1989 | [1989/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883818372 | 30.05.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3818372 | [1989/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0344618 | Datum: | 06.12.1989 | Sprache: | DE | [1989/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0344618 | Datum: | 28.11.1990 | Sprache: | DE | [1990/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0344618 | Datum: | 13.12.1995 | Sprache: | DE | [1995/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.1990 | Klassifikation | IPC: | G01N1/22 | [1989/49] | CPC: |
G01N1/24 (EP);
G01N2001/242 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1989/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Entnahme einer Gasprobe | [1989/49] | Englisch: | Gas-sampling device | [1989/49] | Französisch: | Dispositif de prélèvement d'échantillon de gaz | [1989/49] | Prüfungsverfahren | 18.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/07] | 14.05.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.05.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.06.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.08.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.08.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.09.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.05.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]SU866443 ; | [X]US4008620 (NARATO KIYOSHI, et al); | [A]DE270351 ; | [A]US3680388 (CRITCHLEY DEREK, et al); | [A]GB1233325 | [A] - SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED, Woche E28, 25. August 1982, Nr. 59235E/28, Derwent Publications Ltd, London, GB; & SU-A-866 443 (S.M. KHAIMS) 26-09-1981, & SU866443 A 00000000 |