EP0348851 - Linearmotor mit hoher spezifischer Schubkraft [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.10.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.10.1991 | Änderung - Zurücknahme | veröffentlicht am 04.12.1991 [1991/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PHASE S.R.L. Via F.lli Canale 50r 16132 Genova / IT | [N/P] |
Frühere [1990/01] | Für alle benannten Staaten PHASE S.R.L. Via F.lli Canale 50r I-16132 Genova / IT | Erfinder | 01 /
Venturini, Marco Via S. Scorza, 15/21a Genova / IT | [1990/01] | Vertreter | Monti, Umberto Via Washington 48 20146 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1990/01] | Monti, Umberto Via Washington 48 I-20146 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89111515.6 | 24.06.1989 | [1990/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19880021186 | 01.07.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2118688 | [1990/01] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0348851 | Datum: | 03.01.1990 | Sprache: | EN | [1990/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.10.1989 | Klassifikation | IPC: | H02K41/03 | [1990/01] | CPC: |
H02K41/033 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1990/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Linearmotor mit hoher spezifischer Schubkraft | [1990/01] | Englisch: | A high specific thrust linear motor | [1990/01] | Französisch: | Moteur linéaire à force de poussée longitudinale élevée | [1990/01] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 07.09.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/48] | 27.09.1991 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1991/49] | 02.10.1991 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1991/48] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 03.08.1990 | M01   Gebühr entrichtet am   07.09.1990 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.07.1991 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]SU978284 ; | [AP]JP63089049 ; | [A]FR2189908 (CEM COMP ELECTRO MEC [FR]); | [A]US4075539 (WADA TASAKU); | [A]DE3208380 (MOCZALA HELMUT PROF DR ING); | [A]GB2194689 (STEMME OTTO) | [A] - SOVIET INVENTIONS ILLUSTRATED section Electrical, Week K39, abstract no. 776141, X11, 9 November 1983, Derwent Publications Ltd., London, GB; & SU-A1-978284 (ODESS SPEC TOOLS) 30.11.1982, & SU978284 A1 00000000 | [AP] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 324 (E-653)(3171), 2 September 1988; & JP-A-63 089049 (TOSHIBA CORP.) 20.04.1988, & JP63089049 A 19880902 |