EP0355317 - Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Trocknerabluft [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.03.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.1992 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 29.04.1992 [1992/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfleiderer Industrie GmbH & Co. KG Ingolstädter Strasse 51 D-8430 Neumarkt / DE | [N/P] |
Frühere [1990/09] | Für alle benannten Staaten PFLEIDERER INDUSTRIE GMBH & CO. KG Ingolstädter Strasse 51 D-8430 Neumarkt / DE | Erfinder | 01 /
Vaget, Herbert Stefan Oberes Griesfeld 50 D-8170 Griesfeld 50 / DE | [1990/09] | Vertreter | Matschkur, Lindner, Blaumeier Postfach 11 91 09 90101 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [1990/09] | Matschkur, Götz, Lindner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 11 91 09 D-90101 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89111554.5 | 24.06.1989 | [1990/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883822943 | 07.07.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3822943 | DE19893919512 | 15.06.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3919512 | [1990/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0355317 | Datum: | 28.02.1990 | Sprache: | DE | [1990/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0355317 | Datum: | 18.04.1990 | Sprache: | DE | [1990/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.02.1990 | Klassifikation | IPC: | B01D53/34 | [1990/09] | CPC: |
B01D53/72 (EP);
B01D5/003 (EP);
B01D5/009 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Trocknerabluft | [1990/09] | Englisch: | Process and device for purifying waste air from a dryer | [1990/09] | Französisch: | Procédé et dispositif pour la purification d'air d'échappement d'un sécheur | [1990/09] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 16.10.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/50] | 30.10.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.03.1992 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1992/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3628108 ; | [A]FR2523280 ; | [A]EP0038444 ; | [A]EP0208156 ; | [A]DE3304484 |