EP0348966 - Burst-Torimpulserzeugungsschaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.10.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.10.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.12.1993 [1993/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | Für alle benannten Staaten TOSHIBA AUDIO VIDEO ENGINEERING CO., LTD. 3-3-9, Shinbashi Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1990/01] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Für alle benannten Staaten TOSHIBA AUDIO VIDEO ENGINEERING CO., LTD. 3-3-9, Shinbashi Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Hagino, Hideyuki c/o Intellectual Property Div. K.K. TOSHIBA 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | 02 /
Okada, Teruo c/o Intellectual Property Div. K.K. TOSHIBA 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | [1990/01] | Vertreter | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/01] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89111828.3 | 29.06.1989 | [1990/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880161342 | 29.06.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16134288 | [1990/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0348966 | Datum: | 03.01.1990 | Sprache: | EN | [1990/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0348966 | Datum: | 28.02.1990 | Sprache: | EN | [1990/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0348966 | Datum: | 16.12.1992 | Sprache: | EN | [1992/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.1990 | Klassifikation | IPC: | H04N9/455 | [1990/01] | CPC: |
H04N9/455 (EP,US);
H03K3/02 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1990/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Burst-Torimpulserzeugungsschaltung | [1990/01] | Englisch: | Burst gate pulse generating circuit | [1990/01] | Französisch: | Générateur d'impulsions de déclenchement de l'impulsion de synchronisation de couleur | [1990/01] | Prüfungsverfahren | 29.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/01] | 03.03.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.06.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.09.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.09.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.09.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3949418 (SRIVASTAVA GOPAL KRISHNA); | [A]GB2146199 (RCA CORP) |