EP0349902 - Verfahren zur Herstellung von Morniflumat und von analogen Verbindungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.08.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.09.1994 [1994/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. Via Palermo, 26/A 43100 Parma / IT | [N/P] |
Frühere [1990/02] | Für alle benannten Staaten CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. Via Palermo, 26/A I-43100 Parma / IT | Erfinder | 01 /
Chiesi, Paolo Via Palermo, 26/A I-43100 Parma / IT | 02 /
Servadio, Vittorino Via Palermo, 26/A I-43100 Parma / IT | 03 /
Pighi, Roberto Via Palermo, 26/A I-43100 Parma / IT | [1990/02] | Vertreter | Minoja, Fabrizio Bianchetti & Minoja S.r.l. Via Plinio, 63 20129 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1990/02] | Minoja, Fabrizio Studio Consulenza Brevettuale, Via Rossini, 8 I-20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89111854.9 | 29.06.1989 | [1990/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19880021300 | 08.07.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2130088 | [1990/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0349902 | Datum: | 10.01.1990 | Sprache: | EN | [1990/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0349902 | Datum: | 10.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.1991 | Klassifikation | IPC: | C07D213/803, C07D213/80, A61K31/455 | [1990/02] | CPC: |
C07D213/80 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Morniflumat und von analogen Verbindungen | [1990/02] | Englisch: | Processes for the preparation of morniflumate and analogous compounds | [1990/02] | Französisch: | Procédés pour la préparation de morniflumate et de composés analogues | [1990/02] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 14.09.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/46] | 10.11.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/38] | 22.04.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1994/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.06.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]FR2187317 (HEXACHIMIE [FR]); | [X]FR2193580 (SYNTHELABO [FR]); | [X]FR2258840 (SYNTHELABO [FR]) | [X] - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 22, no. 5, 1979, pages 554-559; P.M. MANOURY et al.: "Synthesis and analgesic activities of some (4-substituted phenyl-1-piperazinyl)alkyl 2-aminobenzoates and 2-aminonicotinates" |