EP0357916 - Transportvorrichtung für mehrlagige Materialbahnen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.08.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.10.1994 [1994/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Fürstenallee 7 33102 Paderborn / DE | [N/P] |
Frühere [1990/11] | Für alle benannten Staaten Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Fürstenallee 7 D-33102 Paderborn / DE | Erfinder | 01 /
Pawlowski, Adam, Dr. Pariser Strasse 5 D-1000 Berlin 15 / DE | [1990/11] | Vertreter | Fuchs, Franz-Josef, et al Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/08] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing., et al Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Frühere [1993/08] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Frühere [1993/05] | (deleted) | ||
Frühere [1990/11] | Schaumburg, Thoenes & Thurn Mauerkircherstrasse 31 D-81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89113167.4 | 18.07.1989 | [1990/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19880011453U | 09.09.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8811453 U | [1990/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0357916 | Datum: | 14.03.1990 | Sprache: | DE | [1990/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0357916 | Datum: | 17.10.1990 | Sprache: | DE | [1990/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0357916 | Datum: | 13.10.1993 | Sprache: | DE | [1993/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.1990 | Klassifikation | IPC: | B65H20/02, B65H27/00 | [1990/11] | CPC: |
B41J15/18 (EP,US);
B65H20/02 (EP,US);
B65H27/00 (EP,US);
B65H2404/1116 (EP,US);
B65H2404/1341 (EP,US);
B65H2404/1344 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1990/17] |
Frühere [1990/11] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Transportvorrichtung für mehrlagige Materialbahnen | [1990/11] | Englisch: | Conveying device for multi-layer webs | [1990/11] | Französisch: | Dispositif de transport pour bandes multicouches | [1990/11] | Prüfungsverfahren | 12.09.1989 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 01.12.1989 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, GR, LU | 21.03.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/21] | 08.12.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.01.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.04.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.04.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.07.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 06.10.1989 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 06.10.1989 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.10.1989 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 06.10.1989 | LU   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 13.10.1993 | [1994/39] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0233456 (CERUTTI SPA OFF MEC [IT]); | [A]FR2000686 (JAGENBERG WERKE AG); | [A]US3411686 (BENDER HAROLD W) |