EP0355411 - Intramedullärer Stift zur Oberschenkelknochenfestigung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.02.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.02.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.04.1991 [1991/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ace Medical Company 2260 East El Segundo Blvd. El Segundo CA 90245 / US | [N/P] |
Frühere [1990/09] | Für alle benannten Staaten Ace Medical Company 2260 East El Segundo Blvd. El Segundo CA 90245 / US | Erfinder | 01 /
Zindrick, Michael R. 151 Juliet Ct. Clarendon Hills Illinois 60514 / US | 02 /
Sohngen, Gary W. 2101 Paseo Del Mar San Pedro California 90732 / US | [1990/09] | Vertreter | Lehmann, Klaus, et al Schroeter Lehmann Fischer & Neugebauer Wolfratshauser Strasse 145 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/09] | Lehmann, Klaus, Dipl.-Ing., et al Schroeter, Fleuchaus, Lehmann, Wehser, Holzer & Gallo, Patentanwälte, Postfach 71 03 50 D-81453 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89113359.7 | 20.07.1989 | [1990/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880230563 | 10.08.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 230563 | [1990/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0355411 | Datum: | 28.02.1990 | Sprache: | EN | [1990/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.1990 | Klassifikation | IPC: | A61B17/58 | [1990/09] | CPC: |
A61B17/7233 (EP);
A61B17/72 (EP);
A61B17/744 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [1990/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Intramedullärer Stift zur Oberschenkelknochenfestigung | [1990/09] | Englisch: | Intramedullary rod for femur stabilization | [1990/09] | Französisch: | Broche intramédullaire pour stabiliser le fémur | [1990/09] | Akte vernichtet: | 23.02.1999 | Prüfungsverfahren | 29.08.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/15] | 16.11.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4475545 ; | [Y]DE3324103 ; | [Y]US4622959 ; | [AP]GB2209947 ; | [A]EP0273872 ; | [A]DE3537318 |