EP0373293 - Zahnstangenbetätigungsmechanismus für Spritzgiessventilnadel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.02.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.01.2000 [2000/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gellert, Jobst Ulrich 7A Prince Street Georgetown Ontario L7G 2X1 / CA | [N/P] |
Frühere [1990/25] | Für alle benannten Staaten Gellert, Jobst Ulrich 7A Prince Street Georgetown Ontario L7G 2X1 / CA | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1990/25] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/25] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89114133.5 | 31.07.1989 | [1990/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA19880586166 | 16.12.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 586166 | [1990/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0373293 | Datum: | 20.06.1990 | Sprache: | EN | [1990/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0373293 | Datum: | 12.06.1991 | Sprache: | EN | [1991/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0373293 | Datum: | 12.04.1995 | Sprache: | EN | [1995/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.04.1991 | Klassifikation | IPC: | B29C45/28 | [1990/25] | CPC: |
B29C45/281 (EP);
B29C2045/2834 (EP);
B29C2045/2837 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zahnstangenbetätigungsmechanismus für Spritzgiessventilnadel | [1990/25] | Englisch: | Injection molding rack and pinion valve pin actuating mechanism | [1990/25] | Französisch: | Mécanisme de commande à crémaillère pour l'aiguille d'obturateur de moulage par injection | [1990/25] | Prüfungsverfahren | 04.12.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/06] | 28.05.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.10.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.05.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.10.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.01.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GR | 12.04.1995 | [2000/04] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE931677 (LICENTIA GMBH); | [Y]FR2237750 (HEHL KARL [DE]); | [A]GB2085350 (GELLERT JOBST U); | [YD]EP0099088 (GELLERT JOBST U) |