EP0356870 - Verfahren und Vorrichtung zur biotechnologischen Behandlung von Flüssigkeiten in einem vertikalen Schüttkörperbett [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.01.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.07.1994 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 31.08.1994 [1994/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich / DE | [N/P] |
Frühere [1994/35] | Für alle benannten Staaten FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH Wilhelm-Johnen-Strasse D-52425 Jülich / DE | ||
Frühere [1990/10] | Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Jülich GmbH Wilhelm-Johnen-Strasse D-52425 Jülich / DE | Erfinder | 01 /
Mohn, Friedrich-Helmuth, Dr. Franziskusstrasse 4 D-5170 Jülich / DE | 02 /
Reich-Walber, Michael Lütticher Strasse 5 D-5100 Aachen / DE | [1990/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89115420.5 | 22.08.1989 | [1990/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883829497 | 31.08.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3829497 | [1990/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0356870 | Datum: | 07.03.1990 | Sprache: | DE | [1990/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.12.1989 | Klassifikation | IPC: | C02F3/06, C02F3/12, C02F3/28 | [1990/10] | CPC: |
C02F3/085 (EP);
B01J8/12 (EP);
C02F1/24 (EP);
C02F3/06 (EP);
C02F3/2806 (EP);
Y02W10/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur biotechnologischen Behandlung von Flüssigkeiten in einem vertikalen Schüttkörperbett | [1990/10] | Englisch: | Method and apparatus for the biotechnological treatment of liquids in a vertical fixed bulk bed | [1990/10] | Französisch: | Procédé et dispositif pour le traitement biotechnologique de liquides dans un réacteur vertical à lit fixe | [1990/10] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 07.09.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/45] | 22.05.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.11.1991 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1992/09] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.09.1991 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0105788 (DEGREMONT [FR]); | [XP]EP0306431 (SOGEA [FR]); | [XP]FR2623794 (SOGEA [FR]) |