EP0356981 - Auf thermischen Wege übertragbare fluoreszierende 7-Aminocoumarine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.03.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 14.01.2004 [2004/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Frühere [1990/10] | Für alle benannten Staaten EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | Erfinder | 01 /
Byers, Gary Wayne c/o Eastman Kodak Company Patent Department 343 State Street Rochester New York 14650 / US | 02 /
Chapman, Derek David c/o Eastman Kodak Company Patent Department 343 State Street Rochester New York 14650 / US | [1990/10] | Vertreter | Brandes, Jürgen, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/10] | Brandes, Jürgen, Dr. rer. nat., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89115895.8 | 29.08.1989 | [1990/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880238653 | 31.08.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 238653 | [1990/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0356981 | Datum: | 07.03.1990 | Sprache: | EN | [1990/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0356981 | Datum: | 04.04.1990 | Sprache: | EN | [1990/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0356981 | Datum: | 06.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.02.1990 | Klassifikation | IPC: | B41M5/38 | [1992/19] | CPC: |
B41M5/385 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
Y10S428/914 (EP,US);
Y10T428/31786 (EP,US)
|
Frühere IPC [1990/10] | B41M5/26 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Auf thermischen Wege übertragbare fluoreszierende 7-Aminocoumarine | [1990/10] | Englisch: | Thermally-transferable fluorescent 7-aminocoumarins | [1990/10] | Französisch: | 7-Aminocoumarines fluorescentes transférables par la chaleur | [1990/10] | Prüfungsverfahren | 20.03.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/20] | 24.09.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.11.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.01.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.01.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.05.1992 | GR | 06.05.1992 | ES | 17.08.1992 | SE | 30.08.1992 | LU | 31.08.1992 | [2004/03] |
Frühere [2000/04] | AT | 06.05.1992 | |
GR | 06.05.1992 | ||
SE | 30.08.1992 | ||
LU | 31.08.1992 | ||
Frühere [1999/52] | AT | 06.05.1992 | |
SE | 30.08.1992 | ||
LU | 31.08.1992 | ||
Frühere [1993/46] | AT | 06.05.1992 | |
SE | 30.08.1992 | ||
Frühere [1993/03] | AT | 06.05.1992 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP5954598 ; | [AD]US4627997 (IDE YOUJI [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 158 (M-311)(1595) 21 July 1984, & JP-A-59 54598 (FUJI KAGAKU SHIKOUGIYOU K.K.) 29 March 1984,, & JP5954598 A 19840329 | [ ] - A |