EP0357086 - Bilderzeugungsgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.10.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.10.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.12.1995 [1995/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1990/10] | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Watanabe, Tsuyoshi 2-10, Chiyogaoka 7-chome Asao-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken / JP | [1990/10] | Vertreter | Tiedtke, Harro, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1992/04] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | ||
Frühere [1990/10] | Grupe, Peter, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne-Grupe-Pellmann-Grams-Struif-Roth Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89116209.1 | 01.09.1989 | [1990/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880218276 | 02.09.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21827688 | [1990/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0357086 | Datum: | 07.03.1990 | Sprache: | EN | [1990/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0357086 | Datum: | 07.11.1990 | Sprache: | EN | [1990/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0357086 | Datum: | 21.12.1994 | Sprache: | EN | [1994/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.09.1990 | Klassifikation | IPC: | G03G15/20 | [1990/10] | CPC: |
G03G15/205 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1990/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bilderzeugungsgerät | [1990/10] | Englisch: | Image forming apparatus | [1990/10] | Französisch: | Appareil de formation d'images | [1990/10] | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 10.08.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.02.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 23.02.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 02.03.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.06.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.06.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.09.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP6170571 ; | [A]JP61103178 ; | [A]JP61126585 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 241 (P-488)[2297], 20th August 1986; & JP-A-61 70 571 (KONISHIROKU PHOTO IND. CO., LTD) 14-04-1986, & JP6170571 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 284 (P-501)[2340], 26th September 1986; & JP-A-61 103 178 (CANON INC.) 21-05-1986, & JP61103178 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 316 (P-510)[2372], 28th October 1986; & JP-A-61 126 585 (KONISHIROKU PHOTO IND. CO., LTD) 14-06-1986, & JP61126585 A 00000000 |