EP0370218 - Viertakt-Brennkraftmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.03.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.03.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.05.1994 [1994/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daimler-Benz AG Mercedesstrasse 143 70546 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1990/22] | Für alle benannten Staaten Daimler-Benz Aktiengesellschaft Postfach 600202 Mercedesstrasse 136 D-70327 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
Weiss, Eckhard Gerokstrasse 15 D-7143 Vaihingen / DE | 02 /
Bergmann, Horst Gollenstrasse 36/2 D-7300 Esslingen / DE | [1990/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89118790.8 | 10.10.1989 | [1990/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883839449 | 23.11.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3839449 | [1990/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0370218 | Datum: | 30.05.1990 | Sprache: | DE | [1990/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0370218 | Datum: | 26.05.1993 | Sprache: | DE | [1993/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.03.1990 | Klassifikation | IPC: | F01L13/06, F02D13/04 | [1990/22] | CPC: |
F02D13/04 (EP,US);
F01L13/06 (EP,US);
F02B2075/027 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1990/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Viertakt-Brennkraftmaschine | [1990/22] | Englisch: | Four-stroke internal-combustion engine | [1990/22] | Französisch: | Moteur à combustion interne à quatre temps | [1990/22] | Prüfungsverfahren | 02.05.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/27] | 17.09.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.09.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.11.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.11.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.12.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.12.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | JP6075727 [ ]; | [A]US4223649 (ROBINSON CHARLES E, et al); | [A]EP0193142 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]); | [A]DE3529767 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 215 (M-409)(1938) 3 September 1985, & JP-A-60 75727 (AKIRA SUZUKI) 30 April 1985,, & JP6075727 A 19850430 |