EP0364924 - Wärmeschrumpfbare Umhüllung mit geringer Einreissfälligkeit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.01.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.01.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.02.1996 [1996/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RXS Schrumpftechnik-Garnituren GmbH Profilstrasse 4 58093 Hagen / DE | [N/P] |
Frühere [1990/17] | Für alle benannten Staaten RXS Schrumpftechnik-Garnituren GmbH Profilstrasse 4 D-58093 Hagen / DE | Erfinder | 01 /
Heinze, Volker, Dr. rer. nat. Henkhauser Strasse 50 D-5800 Hagen 5 / DE | 02 /
Kupczyk, Andreas Hengsteyer Strasse 41 D-5800 Hagen 1 / DE | [1990/17] | Vertreter | Fuchs, Franz-Josef Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/17] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89119173.6 | 16.10.1989 | [1990/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883835471 | 18.10.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3835471 | [1990/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0364924 | Datum: | 25.04.1990 | Sprache: | DE | [1990/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0364924 | Datum: | 09.10.1991 | Sprache: | DE | [1991/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0364924 | Datum: | 22.02.1995 | Sprache: | DE | [1995/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.1991 | Klassifikation | IPC: | B29C61/06 | [1990/17] | CPC: |
B29C61/0608 (EP,US);
B29C61/0616 (EP,US);
H02G15/1813 (EP,US);
B29C61/10 (EP,US);
Y10S174/08 (EP,US);
Y10T428/1314 (EP,US);
Y10T428/1328 (EP,US);
Y10T428/1331 (EP,US);
Y10T428/24479 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wärmeschrumpfbare Umhüllung mit geringer Einreissfälligkeit | [1990/17] | Englisch: | Heat-shrinkable sleeve with a low tear tendency | [1990/17] | Französisch: | Manchon thermorétractable avec une faible tendance au déchirement | [1990/17] | Prüfungsverfahren | 05.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/05] | 28.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 20.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.08.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.08.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.11.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.11.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP57212024 ; | [A]JP54024977 ; | [X]GB1161259 (RAYCHEM CORP [US]); | [A]US3984005 (AMBERG STEPHEN W); | [Y]DE3202547 (MINNESOTA MINING & MFG [US]); | [X]JPS57199626 (DAINIPPON PRINTING CO LTD); | [X]EP0117025 (RAYCHEM LTD [GB]); | [X]GB2135239 (GRACE W R & CO); | [X]EP0084360 ; | [X]EP0266289 (CONSERVATOME [FR]); | [X]EP0285444 (GRACE W R & CO [US]); | [XP]EP0292676 (KABELMETAL ELECTRO GMBH [DE]); | [XP]US4863768 (ISHIO TADASHI [JP], et al); | [XP]EP0299439 | [A] - DATABASE WPIL, accession number 83-13751K [06], Derwent Publications Ltd., London, GB; & JP-A-57 212 024 (SUMITOMO ELEC IND KK), 27. Dezember 1982, & JP57212024 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 3, Nr.50, (C-44), 27. April 1979; & JP-A-54 024 977 (SUMITOMO DENKI KOGYO KK), 24. Februar 1979, & JP54024977 A 00000000 | Prüfung | - 54-24977 (SUMITOMO DENKI KOGYO KK), 24. Februar 1979 |