EP0367284 - Rekonfigurierbares Ausgangstor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.12.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.08.1992 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.09.1992 [1992/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TEKTRONIX INC. Howard Vollum Park 14150 S.W. Karl Braun Drive P.O.Box 500, Mail Stop 50-PAT Beaverton Oregon 97077-0001 / US | [N/P] |
Frühere [1992/40] | Für alle benannten Staaten TEKTRONIX INC. Howard Vollum Park 14150 S.W. Karl Braun Drive P.O.Box 500, Mail Stop 50-PAT Beaverton Oregon 97077-0001 / US | ||
Frühere [1990/19] | Für alle benannten Staaten TEKTRONIX, INC. P.O. Box 1000 Wilsonville, Oregon 97070-1000 / US | Erfinder | 01 /
Hillen, Kenneth K. 18445, S.W. Lapaz Court Aloha Oregon 97005 / US | 02 /
Shaver, Christopher D. 7040 S.W. Elmhurst Tigard Oregon 97223 / US | [1990/19] | Vertreter | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/19] | Liska, Horst, Dr.-Ing., et al Patentanwälte H. Weickmann,K. Fincke,F.A. Weickmann, B. Huber,H. Liska,J. Prechtel,B. Böhm Postfach 86 08 20 D-81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89120392.9 | 03.11.1989 | [1990/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880267477 | 04.11.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 267477 | [1990/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0367284 | Datum: | 09.05.1990 | Sprache: | EN | [1990/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0367284 | Datum: | 05.12.1990 | Sprache: | EN | [1990/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.1990 | Klassifikation | IPC: | G06F13/38, G06F13/12 | [1990/19] | CPC: |
G06F13/385 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1990/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rekonfigurierbares Ausgangstor | [1990/19] | Englisch: | Reconfigurable output port | [1990/19] | Französisch: | Porte de sortie reconfigurable | [1990/19] | Akte vernichtet: | 12.03.1999 | Prüfungsverfahren | 06.06.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/06] | 10.09.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/06] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0285390 | [Y] - ELECTRONIC ENGINEERING, vol. 54, no. 622, February 1982pages 56-65; D.E. SMITH: "New high performance one chip microcomputer" | [A] - IEEE ELECTRO, vol. 7, May 1982, pages 13/21-6; C. YAGER et al.: "High integration LSI for low cost asynchronous communications" |