EP0370358 - Verfahren zum Verhindern der Eisbildung und zum Auftauen vorhandenen Eises auf Verkehrsflächen sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ING. ALFRED SCHMIDT GMBH Postfach 1240 79830 St Blasien / DE | [N/P] |
Frühere [1990/22] | Für alle benannten Staaten ING. ALFRED SCHMIDT GMBH Postfach 1240 D-79830 St Blasien / DE | Erfinder | 01 /
Prieur-Blanc, Serge 242 Rue Bayard F-38140 Rives-sur-Fures / FR | 02 /
Chopin, Francois 27 Avenue d'Alsace F-06000 Nice / FR | 03 /
Hueber, Claude Villa Le Miron Le Trincon F-38430 Saint Jean-de-Moirans / FR | [1990/22] | Vertreter | Grättinger, Günter Grättinger - Möhring - von Poschinger Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 16 55 82306 Starnberg / DE | [N/P] |
Frühere [1990/22] | Grättinger, Günter Grättinger & Partner Postfach 16 55 D-82306 Starnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89121028.8 | 13.11.1989 | [1990/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883838445 | 12.11.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3838445 | [1990/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0370358 | Datum: | 30.05.1990 | Sprache: | DE | [1990/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0370358 | Datum: | 05.09.1990 | Sprache: | DE | [1990/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0370358 | Datum: | 06.04.1994 | Sprache: | DE | [1994/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.07.1990 | Klassifikation | IPC: | C09K3/18 | [1990/22] | CPC: |
C09K3/18 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Verhindern der Eisbildung und zum Auftauen vorhandenen Eises auf Verkehrsflächen sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | [1990/22] | Englisch: | Process for anti-icing and de-icing traffic areas, and device for carrying out this process | [1990/22] | Französisch: | Procédé pour empêcher la formation de glace ou déglacer les surfaces de roulement et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé | [1990/22] | Prüfungsverfahren | 01.08.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/39] | 11.05.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.11.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 19.05.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.07.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.10.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 06.04.1994 | IT | 06.04.1994 | NL | 06.04.1994 | [2008/01] |
Frühere [1999/42] | GB | 06.04.1994 | |
IT | 06.04.1994 | ||
NL | 06.04.1994 | ||
Frühere [1996/44] | GB | 06.04.1994 | |
NL | 06.04.1994 | ||
Frühere [1995/12] | GB | 06.04.1994 | |
NL | 06.04.1994 | ||
Frühere [1995/03] | GB | 06.04.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR258491 [ ]; | DE1229783 [ ] (KALI FORSCHUNGSINSTITUT); | DE1658418 [ ] (VYZK USTAV ANORGAN CHEM); | FR2059301 [ ] (SOLVAY); | FR2130772 [ ] (MIDI SALINS SALINES EST) | Prüfung | FR2258491 |