EP0373392 - Tragbarer hydraulischer Kran [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.10.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.10.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.12.1994 [1994/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HEIN-WERNER CORPORATION 1005 Perkins Avenue Waukesha Wisconsin 53186 / US | [N/P] |
Frühere [1990/25] | Für alle benannten Staaten HEIN-WERNER CORPORATION 1005 Perkins Avenue Waukesha Wisconsin 53186 / US | Erfinder | 01 /
Ballard, James G. 1107 Green Meadow Drive Waukesha, WI 53186 / US | [1990/25] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/25] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89121557.6 | 21.11.1989 | [1990/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880281490 | 08.12.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 281490 | [1990/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0373392 | Datum: | 20.06.1990 | Sprache: | EN | [1990/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.04.1990 | Klassifikation | IPC: | B66C23/48 | [1990/25] | CPC: |
B66C23/48 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tragbarer hydraulischer Kran | [1990/25] | Englisch: | Portable hydraulic crane | [1990/25] | Französisch: | Grue hydraulique portable | [1990/25] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 25.07.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/38] | 19.08.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 28.04.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.05.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.09.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.03.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.03.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/50] | 21.07.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1994/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3367512 ; | [Y]US4190233 ; | [X]US4669703 ; | [A]US4749324 ; | [A]US4508233 ; | [A]US2939590 ; | [A]FR59878E ; | [A]US3825132 ; | [A]DE2003769 |